BASO-THE ASSOCIATION FOR CANCER SURGERY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Association is a membership association for members of the medical profession working with patients with cancer. It corresponds with its membership regularly to give them updates and information. It also runs a Scientific Conference annually, which features guest lectures, symposia and submitted abstracts. A more extensive programme of meetings is being developed.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

13 Ymddiriedolwyr
3 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 21 Mai 2010: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mr Ibrahim Sallam | Ymddiriedolwr | 04 November 2024 |
|
|
||||
Ms Gloria Petralia | Ymddiriedolwr | 04 November 2024 |
|
|
||||
Professor Anastasios Kanatas | Ymddiriedolwr | 04 November 2024 |
|
|
||||
Pankaj Roy Gupta | Ymddiriedolwr | 06 November 2023 |
|
|
||||
Abigail Tomlins | Ymddiriedolwr | 06 November 2023 |
|
|
||||
Melissa Cunha | Ymddiriedolwr | 06 November 2023 |
|
|
||||
Paul Skaife | Ymddiriedolwr | 21 November 2021 |
|
|
||||
Avi Agrawal | Ymddiriedolwr | 21 November 2021 |
|
|
||||
Anant Desai | Ymddiriedolwr | 23 November 2020 |
|
|||||
Aaron Quyn | Ymddiriedolwr | 23 November 2020 |
|
|
||||
Professor Jayant Vaidya | Ymddiriedolwr | 17 November 2019 |
|
|
||||
Jim Khan | Ymddiriedolwr | 04 November 2018 |
|
|
||||
Professor MICHAEL DOUEK FRCS | Ymddiriedolwr | 14 November 2011 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £122.45k | £138.74k | £133.08k | £120.30k | £218.05k | |
|
Cyfanswm gwariant | £165.45k | £79.57k | £111.14k | £146.43k | £221.02k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 06 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 06 Chwefror 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 21 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 21 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 29 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 29 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 09 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 09 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 08 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 08 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 15 APRIL 2010 as amended on 17 Jan 2019
Gwrthrychau elusennol
1 TO ADVANCE THE SCIENCE, PRACTICE AND ART OF SURGICAL ONCOLOGY FOR THE BENEFIT OF PATIENTS WITH CANCER, AND 2 TO ADVANCE RESEARCH, TRAINING AND EDUCATION IN SURGICAL ONCOLOGY FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC AND TO DISSEMINATE THE USEFUL RESULTS OF TH0AT RESEARCH SERVICES AND BY FACILITATING PARTNERSHIP AND THE COOPERATION IN THE VOLUNTARY SECTOR B THE PREVENTION OR RELIEF OF POVERTY AND THE RELIEF OF THOSE IN NEED BY REASON OF YOUTH, AGE, FINANCIAL HARDSHIP OR OTHER DISADVANTAGE IN THE ADVANCEMENT OF EDUCATION 'VOLUNTARY SECTOR' MEANS CHARITIES AND VOLUNTARY ORGANISATIONS A CHARITIES ARE ORGANISATIONS WHICH ARE ESTABLISHED FOR EXCLUSIVELY CHARITABLE PURPOSES IN ACCORDANCE WITH THE LAW OF ENGLAND AND WALES B VOLUNTARY ORGANISATIONS ARE INDEPENDENT ORGANISATIONS WHICH ARE ESTABLISHED FOR PURPOSES THAT ADD VALUE TO THE COMMUNITY AS A WHOLE OR A SIGNIFICANT SECTION OF THE COMMUNITY AND WHICH ARE NOT PERMITTED BY THEIR CONSTITUTION TO MAKE A PROFIT FOR PRIVATE DISTRIBUTION. VOLUNTARY ORGANISATIONS DO NOT INCLUDE LOCAL GOVERNMENT OR OTHER STATUTORY AUTHORITIES
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, NATIONAL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Royal College Of Surgeons Of Englan
38-43 Lincoln's Inn Fields
LONDON
WC2A 3PE
- Ffôn:
- 02078696854
- E-bost:
- admin@baso.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window