Ymddiriedolwyr BASO-THE ASSOCIATION FOR CANCER SURGERY

Rhif yr elusen: 1136067
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

13 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Mr Ibrahim Sallam Ymddiriedolwr 04 November 2024
Dim ar gofnod
Ms Gloria Petralia Ymddiriedolwr 04 November 2024
Dim ar gofnod
Professor Anastasios Kanatas Ymddiriedolwr 04 November 2024
Dim ar gofnod
Pankaj Roy Gupta Ymddiriedolwr 06 November 2023
Dim ar gofnod
Abigail Tomlins Ymddiriedolwr 06 November 2023
Dim ar gofnod
Melissa Cunha Ymddiriedolwr 06 November 2023
Dim ar gofnod
Paul Skaife Ymddiriedolwr 21 November 2021
Dim ar gofnod
Avi Agrawal Ymddiriedolwr 21 November 2021
Dim ar gofnod
Anant Desai Ymddiriedolwr 23 November 2020
BRITISH SARCOMA GROUP
Derbyniwyd: Ar amser
Aaron Quyn Ymddiriedolwr 23 November 2020
Dim ar gofnod
Professor Jayant Vaidya Ymddiriedolwr 17 November 2019
Dim ar gofnod
Jim Khan Ymddiriedolwr 04 November 2018
Dim ar gofnod
Professor MICHAEL DOUEK FRCS Ymddiriedolwr 14 November 2011
Dim ar gofnod