THE NEW ENGLISH BALLET THEATRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
An innovative performance company created to showcase the wealth of young ballet, visual art, muic and choreographic talent in the UK by providing employment and professional development opportunities.The company will explore the collaboration between dance, music and visual art to foster a pioneering, cross-discipline style of ballet performance.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl

12 Ymddiriedolwyr
1 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 10 Medi 2010: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diana Lynn Teixeira | Ymddiriedolwr | 20 November 2024 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Kerrie Ann Walsh | Ymddiriedolwr | 22 July 2024 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Claudia Gorman | Ymddiriedolwr | 22 July 2024 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Lady Lita Young of Graffham | Ymddiriedolwr | 22 July 2024 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Akanksha Tanwar | Ymddiriedolwr | 28 May 2024 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Amanda Underwood | Ymddiriedolwr | 21 November 2023 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Peter Oliver Land | Ymddiriedolwr | 21 November 2023 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Sir Luke Rittner | Ymddiriedolwr | 30 September 2022 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Kiki McDonough | Ymddiriedolwr | 04 May 2022 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
JULIAN FLITTER | Ymddiriedolwr | 19 March 2015 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
KAREN PILKINGTON-MIKSA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
SIMON PATRICK WEIL | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £135.28k | £167.63k | £454.69k | £391.07k | £435.13k | |
|
Cyfanswm gwariant | £88.44k | £195.89k | £494.75k | £357.51k | £422.78k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £12.05k | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 14 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | 14 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 15 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 15 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 10 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 10 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 01 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 01 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 13 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 13 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 22 APRIL 2010
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION, APPRECIATION AND KNOWLEDGE OF THE PUBLIC IN THE ART OF DANCE, MUSIC, AND THE VISUAL ARTS, IN PARTICULAR, BUT WITHOUT LIMITATION BY: A THE FORMATION OF A DANCE THEATRE PRODUCTION COMPANY FOR PUBLIC PERFORMANCES, WHICH WILL PLACE EQUAL EMPHASIS ON PERFORMANCES OF DANCE AND MUSIC WHILE ALSO SHOWCASING VISUAL ART, AND BY SUCH OTHER WAYS AS THE TRUSTEES SHALL DETERMINE FROM TIME TO TIME B ADVANCING THE EDUCATION AND TRAINING OF YOUNG ARTISTS, INCLUDING BUT NOT EXCLUSIVELY DANCERS, CHOREOGRAPHERS, MUSICIANS, COMPOSERS, DESIGNERS, AND VISUAL ARTISTS, PREDOMINANTLY THROUGH THE PERFORMANCE OF DANCE (INCLUDING NEOCLASSICAL BALLET AND CONTEMPORARY DANCE, BUT WITHOUT PREJUDICE TO THE GENERALITY OF THE FOREGOING) AND THE PRODUCTION OF PROFESSIONAL STAGE SHOWS TO ADVANCE ANY OTHER EXCLUSIVELY CHARITABLE OBJECTS AND PURPOSES IN ANY PART OF THE WORLD
Maes buddion
UNDEFINED.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
34 Gunterstone Road
LONDON
W14 9BU
- Ffôn:
- 02076023572
- E-bost:
- info@nebt.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window