PRENTON METHODIST CHURCH

Rhif yr elusen: 1137261
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

WE HOLD SERVICES ON SUNDAY MORNING AT 10.30. WE HAVE A BUGGY CLUB ON A MONDAY, LEGO CHURCH ONCE A MONTH ON A SATURDAY AND "MESSY CHURCH" ONCE DURING SCHOOL HOLIDAYS. WE HAVE A SUCCESSFUL CHILDREN'S SUMMER HOLIDAY CLUB. WE HOLD A FELLOWSHIP GROUP EVERY OTHER WEDNESDAY. OUR PREMISES ARE USED REGULARLY BY SCOUTS AND GUIDES . SEVERAL COMMUNITY ORGANISATIONS ALSO USE THE CHURCH

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024

Cyfanswm incwm: £59,687
Cyfanswm gwariant: £58,294

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Wirral

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 04 Awst 2010: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
  • Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

15 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev Yangsun Yi Cadeirydd 01 September 2021
Dim ar gofnod
Sarah Corran Ymddiriedolwr 01 September 2022
Dim ar gofnod
Sue Grisdale Ymddiriedolwr 01 March 2019
Dim ar gofnod
Mrs Vera May Williams Ymddiriedolwr 01 May 2016
Dim ar gofnod
MRS KATHY THOMAS Ymddiriedolwr 01 September 2013
WIRRAL METHODIST CIRCUIT
Derbyniwyd: Ar amser
JOHN DAVID GRIFFITH Ymddiriedolwr
WIRRAL METHODIST CIRCUIT
Derbyniwyd: Ar amser
Dr Janet Almond Ymddiriedolwr
WIRRAL METHODIST CIRCUIT
Derbyniwyd: Ar amser
Dr MARTIN EDWARD BLOCK Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
MAUREEN ELSIE LAWSON Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
DAVID GEORGE CASEMENT Ymddiriedolwr
THE WIRRAL SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
BARRY NATTON Ymddiriedolwr
WIRRAL METHODIST CIRCUIT
Derbyniwyd: Ar amser
MRS NORMA CASEMENT Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
MRS PAT GRIFFITH Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
GLENYS RUTH JONES Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
MR ALAN INGRAM Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £58.92k £51.49k £56.89k £59.38k £59.69k
Cyfanswm gwariant £50.82k £57.52k £51.22k £52.78k £58.29k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2024 28 Mawrth 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2024 28 Mawrth 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2023 05 Chwefror 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2023 05 Chwefror 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2022 25 Chwefror 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2022 25 Chwefror 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2021 18 Mawrth 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2021 18 Mawrth 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2020 06 Mehefin 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2020 06 Mehefin 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
14 Woodlands Drive
WIRRAL
Merseyside
CH61 1AL
Ffôn:
07810002331