Hanes ariannol FIRST LOVE FOUNDATION LIMITED

Rhif yr elusen: 1137819
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £604.09k £977.27k £566.99k £876.29k £615.76k
Cyfanswm gwariant £566.00k £647.62k £695.64k £749.10k £782.48k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £89.16k £71.62k £15.00k £12.50k
Incwm o roddion a chymynroddion £387.86k £730.45k £482.32k £870.18k £601.61k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £216.20k £246.32k £84.62k £0 £12.50k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £31 £86 £46 £912 £1.65k
Incwm - Arall £0 £414 £0 £5.20k £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £566.00k £551.69k £583.48k £595.36k £782.48k
Gwariant - Ar godi arian £0 £95.93k £111.96k £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £0 £1.75k £6.71k £6.33k £1.20k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £549.94k £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £201 £153.74k £0