Ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF DRONFIELD WITH HOLMESFIELD
Rhif yr elusen: 1137583

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Lee Townend | Cadeirydd | 17 June 2024 |
|
|
||||||
DEREK MILLINGTON | Ymddiriedolwr | 24 March 2023 |
|
|||||||
Amanda Justine Georgiou | Ymddiriedolwr | 24 March 2023 |
|
|
||||||
Elizabeth Heather Jane Longden | Ymddiriedolwr | 24 March 2023 |
|
|
||||||
Phyllis Charles | Ymddiriedolwr | 24 March 2023 |
|
|
||||||
Elliot George | Ymddiriedolwr | 24 March 2023 |
|
|
||||||
Rev Ian Webb | Ymddiriedolwr | 30 June 2021 |
|
|||||||
Kathryn Shirley Stringer | Ymddiriedolwr | 30 June 2021 |
|
|
||||||
Rev Ian Arthur Price | Ymddiriedolwr | 30 June 2021 |
|
|
||||||
Rev Paul Mellars | Ymddiriedolwr | 01 May 2019 |
|
|
||||||
KEITH BROOK MBE | Ymddiriedolwr | 27 April 2016 |
|
|||||||
JENNY WHITTAKER | Ymddiriedolwr | 27 April 2016 |
|
|
||||||
IAN WRIGHT | Ymddiriedolwr | 27 April 2016 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.