THE UNIV. OLD MEMBERS' TRUST

Rhif yr elusen: 1137545
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

To further the educational purposes of University College Oxford

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2023

Cyfanswm incwm: £466,006
Cyfanswm gwariant: £329,779

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Rydychen

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 12 Awst 1988: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

12 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
David Hugh Gourley Marks Cadeirydd 22 March 2024
Dim ar gofnod
Dr Oliver Cox Ymddiriedolwr 22 March 2024
Dim ar gofnod
Andrew David Skipper Ymddiriedolwr 22 March 2024
Dim ar gofnod
Guy Duncan Cleland Paterson Ymddiriedolwr 22 March 2024
Dim ar gofnod
Shuchi Hinesh Shah Ymddiriedolwr 22 March 2024
Dim ar gofnod
Dr Ruth Norris Ymddiriedolwr 22 March 2024
Dim ar gofnod
Dr Andrew Graham Bell Ymddiriedolwr 01 October 2021
Dim ar gofnod
Khalid Siddique Ymddiriedolwr 01 October 2021
THE WELCOME CENTRE (HUDDERSFIELD)
Derbyniwyd: Ar amser
Graeme Proudfoot Ymddiriedolwr 03 December 2018
THE INVESCO CARES FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
AMICI CANTATE
Derbyniwyd: 4 diwrnod yn hwyr
Amrita Hofmaier Ymddiriedolwr 03 December 2018
Dim ar gofnod
Dr Andrew Ian Grant Ymddiriedolwr 31 August 2017
THE MASTER AND FELLOWS OF THE COLLEGE OF THE GREAT HALL OF THE UNIVERSITY COMMONLY CALLED UNIVERSITY COLLEGE IN THE UNIVERSITY OF OXFORD
Derbyniwyd: Ar amser
Dr NICHOLAS PETER YEUNG Ymddiriedolwr 05 July 2011
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2019 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023
Cyfanswm Incwm Gros £234.96k £198.01k £111.31k £301.59k £466.01k
Cyfanswm gwariant £361.27k £346.94k £304.30k £335.61k £329.78k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2023 28 Mai 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2023 28 Mai 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2022 16 Mehefin 2023 16 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2022 06 Mehefin 2023 6 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2021 27 Ebrill 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2021 27 Ebrill 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2020 17 Mehefin 2021 17 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2020 23 Mehefin 2021 23 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2019 30 Ionawr 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2019 30 Ionawr 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
TRUST DEED DATED 24TH JUNE 1988
Gwrthrychau elusennol
(1) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AND LEARNING AT AND THROUGH THE MEDIUM OF THE COLLEGE. (2) THE FUNDING OF FELLOWSHIPS, RESEARCH POSTS AND SCHOLARSHIPS WITHIN OR IN CONNECTION WITH THE COLLEGE. (3) THE PROVISION OF FACILITIES FOR STUDY AND RESEARCH (WITH A VIEW TO PUBLICATION) AT OR IN CONNECTION WITH THE COLLEGE AND THE PAYMENT OF THE EXPENSES THEREOF. (4) THE CONSTRUCTION PROVISION RESTORATION IMPROVEMENT REPAIR MAINTENANCE OR REPLACEMENT OF ANY BUILDING USED OR TO BE USED BY THE COLLEGE AND THE FIXTURES FITTINGS FURNISHINGS AND EQUIPMENT FOR USE THEREIN. (5) THE MAKING OF DONATIONS AND OTHER CONTRIBUTIONS TO THE COLLEGE.
Maes buddion
OXFORD
Hanes cofrestru
  • 12 Awst 1988 : Cofrestrwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
UNIVERSITY COLLEGE
HIGH STREET
OXFORD
OX1 4BH
Ffôn:
01865276674
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael