Hanes ariannol OXFORD UNIVERSITY STUDENT UNION

Rhif yr elusen: 1140687
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.12m £1.01m £1.14m £1.14m £1.13m
Cyfanswm gwariant £1.26m £985.78k £1.14m £937.51k £1.12m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £47.10k N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £879.02k £900.13k £879.03k £914.31k £964.10k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £232.73k £111.21k £213.66k £198.20k £155.08k
Incwm - Weithgareddau elusennol £5.59k £1.89k £8.17k £9.28k £4.24k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Arall £804 £281 £39.03k £18.68k £11.36k
Incwm - Cymynroddion £0 £900.13k £879.03k £914.31k £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.07m £846.70k £952.37k £727.09k £1.00m
Gwariant - Ar godi arian £191.63k £139.09k £189.64k £210.42k £116.25k
Gwariant - Llywodraethu £0 £0 £0 £0 £46.87k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0