HOLTON-LE-MOOR MARRIAGE PORTION TRUST

Rhif yr elusen: 501204
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 200 diwrnod

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

TO GIVE A SMALL SUM OF MONEY TO ANY GIRL RESIDENT OF HOLTON LE MOOR WHO GETS MARRIED IN ST LUKE'S

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2022

Cyfanswm incwm: £5
Cyfanswm gwariant: £0

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Lincoln

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 16 Tachwedd 1971: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
  • Y Comisiwn Ansawdd Gofal
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddsoddi
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
JONATHAN EDWARD GIBBONS Cadeirydd 17 March 1997
HOLTON LE MOOR MOOT HALL
Derbyniwyd: Ar amser
Robert Tubman Ymddiriedolwr 09 September 2015
THE DIXON ALMSHOUSES
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 200 diwrnod
AMANDA DRURY Ymddiriedolwr 18 March 2011
THE DIXON ALMSHOUSES
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 200 diwrnod
KIM PALMER Ymddiriedolwr 18 March 2011
HOLTON LE MOOR MOOT HALL
Derbyniwyd: Ar amser
REV IAN RICHARDSON Ymddiriedolwr
THE DIXON ALMSHOUSES
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 200 diwrnod
ANGELA LAWRENCE Ymddiriedolwr
THE DIXON ALMSHOUSES
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 200 diwrnod
LINCOLNSHIRE CARES
Derbyniwyd: Ar amser
PHILIPPA FLEETWOOD Ymddiriedolwr
THE DIXON ALMSHOUSES
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 200 diwrnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
Cyfanswm Incwm Gros £2 £2 £1 £1 £5
Cyfanswm gwariant £0 £0 £0 £0 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 200 diwrnod
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 200 diwrnod
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 25 Gorffennaf 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 08 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 21 Rhagfyr 2021 51 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 05 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
THE HALL
GATEHOUSE ROAD
HOLTON-LE-MOOR
MARKET RASEN
LN7 6AG
Ffôn:
07831615426
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael