PORTLAND GIG ROWING CLUB

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We promote the sport of Gig Rowing to anyone who wishes to come and have a go at both social and competitive levels. We offer rowing to adults and juniors (11 - 18) a membership fee is payable plus a small fee per row. Gig Rowing is a great way to not only keep fit but also to meet new friends. It helps people to build on their own individual strengths and become part of a winning team.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 29 February 2024
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
55 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dorset
Llywodraethu
- 26 Mai 2011: Cofrestrwyd
- PGRC (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID WATKINSON | Cadeirydd | 17 June 2024 |
|
|||||
Max Gordon | Ymddiriedolwr | 17 June 2024 |
|
|
||||
Karen Coombs | Ymddiriedolwr | 17 June 2024 |
|
|
||||
Jennifer Bousfield | Ymddiriedolwr | 17 June 2024 |
|
|
||||
Heather Lake | Ymddiriedolwr | 17 June 2024 |
|
|
||||
Ann Francis | Ymddiriedolwr | 24 March 2022 |
|
|
||||
Rebecca Matthews | Ymddiriedolwr | 06 November 2019 |
|
|
||||
Jane Elizabeth Brayshaw | Ymddiriedolwr | 27 March 2019 |
|
|
||||
HILARY HASKETT | Ymddiriedolwr | 09 May 2018 |
|
|
||||
Maxine McGrath | Ymddiriedolwr | 21 March 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 | 28/02/2023 | 29/02/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.83k | £4.39k | £4.08k | £10.25k | £11.50k | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.34k | £4.53k | £4.00k | £9.95k | £14.38k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2024 | 25 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2023 | 28 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2022 | 03 Ionawr 2023 | 6 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2021 | 28 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2020 | 30 Rhagfyr 2020 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 16/03/2009 AS AMENDED ON 10/10/2009 AS AMENDED ON 08/02/2010 AS AMENDED ON 06/03/2011 AS AMENDED ON 21/04/2011 as amended on 27 Mar 2019 as amended on 27 Mar 2019
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY'S OBJECTS (THE OBJECTS) ARE THE PROMOTION OF PARTICIPATION IN HEALTHY RECREATION FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF PORTLAND AND THE SURROUNDING AREA BY THE FACILITIES FOR ROWING
Maes buddion
DORSET
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
7 Sidon Mews
Portland
Portland
DT5 1FG
- Ffôn:
- 01305 772523
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window