MEDICAL RESEARCH FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To promote medical research anywhere in the world, and in particular to support research training, public engagement with research and the dissemination of research results for the improvement of human health.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£4,779,381
Roddion a chymynroddion | £2.22m | |
Weithgareddau elusennol | £713.99k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £1.83m | |
Arall | £16.24k |
Cyfanswm gwariant:
£9,086,563
Codi arian | £997.38k | |
Weithgareddau elusennol | £8.09m | |
Arall | £0 |
£7,274,271 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £1,279,134 o 1 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £997.38k | |
Gwariant elusennol | £8.09m |
Codi arian a Arall Gwariant | £997.38k | |
Gwariant elusennol | £8.09m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £2.97m |
Pobl

32 Gweithwyr
12 Ymddiriedolwyr
8 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 2 |
£70k i £80k | 2 |
£110k i £120k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
- Ethiopia
- Gogledd Iwerddon
- Norwy
- Sbaen
- Senegal
- Uganda
- Y Gambia
- Yr Alban
Llywodraethu
- MRF (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor Paul Moss OBE | Cadeirydd | 01 May 2023 |
|
|
||||||
MARY CATHERINE FAGAN | Ymddiriedolwr | 01 April 2025 |
|
|
||||||
Dr Susan Simon | Ymddiriedolwr | 01 November 2024 |
|
|
||||||
Professor Melanie Newport | Ymddiriedolwr | 01 April 2024 |
|
|
||||||
PROFESSOR DAME MOIRA KATHERINE BRIGID WHYTE DBE | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|||||||
Richard Henry Walters | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|
||||||
Jonathan Beck | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|||||||
Professor Richard John Mark Coward | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|
||||||
Professor Rosalind Louise Smyth CBE | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|||||||
Kristen Lee Gallagher | Ymddiriedolwr | 01 June 2021 |
|
|
||||||
Professor Patricia Kingori | Ymddiriedolwr | 01 April 2021 |
|
|
||||||
Susan Linda Wilkinson | Ymddiriedolwr | 01 June 2016 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.23m | £3.31m | £5.71m | £5.06m | £4.78m | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.82m | £4.09m | £9.65m | £8.69m | £9.09m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £1.99k | N/A | £1.58m | £1.28m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £6.89m | £1.34m | £3.61m | £2.74m | £2.22m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £14.53k | £1.00k | £3.00k | £27.00k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £713.03k | £809.58k | £850.96k | £786.03k | £713.99k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.61m | £1.15m | £1.24m | £1.49m | £1.83m | |
|
Incwm - Arall | £3.36k | £1.04k | £318 | £15.72k | £16.24k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £5.03m | £91.83k | £14.09k | £238.82k | £114.06k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £5.29m | £3.44m | £8.75m | £7.67m | £8.09m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £536.28k | £653.53k | £896.60k | £1.02m | £997.38k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £105.84k | £68.78k | £72.59k | £83.95k | £100.64k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £3.05m | £2.81m | £6.09m | £5.47m | £5.70m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £254.81k | £248.50k | £320.81k | £337.05k | £329.61k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £8.07m | £7.92m | £7.83m | £7.67m | £7.52m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £51.51m | £60.35m | £55.28m | £55.44m | £57.49m | |
|
Cyfanswm asedau | £12.07m | £15.46m | £26.03m | £19.82m | £22.38m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £12.50m | £12.50m | £15.72m | £16.48m | £17.98m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 17 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 27 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 20 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 22 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 09 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 11 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 26 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 26 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 26 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 26 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 06 SEP 2010 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 03 MAY 2016 as amended on 27 Nov 2019 as amended on 23 Mar 2021 as amended on 25 Jan 2024
Gwrthrychau elusennol
to promote medical and associated research anywhere in the world and in particular to support research, training, public engagement and dissemination of knowledge with the aim of improving human health.
Maes buddion
NOT DEFINED IN PRACTICE NATIONAL AND OVERSEAS
Elusennau cysylltiedig
- AFRICA RESEARCH EXCELLENCE FUND
- CANCER RESEARCH FUND IN CONNECTION WITH THE MEDICAL RESEARCH COUNCIL
- CORY FELLOWSHIP FUND
- GERTRUDE NICHOLL BEQUEST FUND
- MENTAL HEALTH RESEARCH FUND
- MRC LABORATORY OF MOLECULAR BIOLOGY MERCK VISITING RESEARCH FELLOWSHIP FUND
- MRC LABORATORY OF MOLECULAR BIOLOGY STRAUSS FUND
- MRC LMB UCB FUND
- PAIN RESEARCH FUND
- POLIOMYELITIS RESEARCH FUND
- RHEUMATIC DISEASES RESEARCH FUND
- SIR CUSROW WADIA RESEARCH FUND
- SIR LEONARD ROGERS TROPICAL MEDICINE RESEARCH FUND
- THE DOROTHY TEMPLE CROSS RESEARCH FELLOWSHIP FUND
- THE FLEMING MEMORIAL FUND FOR MEDICAL RESEARCH
- THE HEPATITIS RESEARCH TARTTELIN FUND
- THE HUGH PELHAM FUND
- THE LIVER DISEASES IN SCOTLAND RESEARCH MUNRO FUND
- THE SUSAN CATHERINE CICELY MAY AND DOCTOR THOMAS BEARDWOOD GORNALL FUND
- WILLIAMS BARKER BEQUEST RESEARCH FUND
- 19 Ionawr 2022 : Asset transfer out
- 17 Gorffennaf 2015 : Cofrestrwyd
- 19 Ionawr 2022 : Tynnwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
99 Charterhouse Street
London
EC1M 6HR
- Ffôn:
- 020 4581 2400
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window