TENDRING METHODIST CIRCUIT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The provision of regular public acts of worship open to members of the Church and non members alike The provision of sacred space (a building) for prayer and contemplation The teaching of Christianity through sermons, courses and small groups Promotion of Christianity through the staging of events and services Supporting other Charities in the UK and overseas financially and with prayer
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

48 Ymddiriedolwyr
12 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Essex
Llywodraethu
- 06 Ionawr 2025: y derbyniwyd cronfeydd gan 1187861 TRINITY METHODIST CHURCH, CLACTON
- 17 Chwefror 2011: Previously excepted registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddsoddi
- Talu staff
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
48 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev THOMAS JOHN OSBORNE | Cadeirydd | 01 September 2017 |
|
|||||||
Janet Margerum | Ymddiriedolwr | 26 February 2025 |
|
|
||||||
Marion Gourley | Ymddiriedolwr | 26 February 2025 |
|
|
||||||
Ann Beeton | Ymddiriedolwr | 27 November 2023 |
|
|
||||||
Garry Ray Sysling | Ymddiriedolwr | 20 November 2023 |
|
|
||||||
Sally Maureen Vincent | Ymddiriedolwr | 18 October 2023 |
|
|||||||
Janet Elizabeth Cook | Ymddiriedolwr | 18 October 2023 |
|
|
||||||
Margaret Eirwen Grenfell-Essam | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|||||||
Jaqueline Kilby | Ymddiriedolwr | 11 June 2023 |
|
|
||||||
Rodney Barry Lambelle | Ymddiriedolwr | 08 March 2023 |
|
|
||||||
Deborah Setterfield | Ymddiriedolwr | 23 February 2023 |
|
|
||||||
Alan Harold Edwards | Ymddiriedolwr | 20 February 2023 |
|
|
||||||
Tina Bull | Ymddiriedolwr | 07 February 2023 |
|
|
||||||
Jayne Chapman | Ymddiriedolwr | 23 September 2022 |
|
|
||||||
Lee Lay-Flurrie | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||||
Angela Shereni | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||||
Elizabeth Maud Marshall | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||||
Penelope Humphries | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||||
Rev Steven William Peter Sutton | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||||
Rosina Fisher | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|
||||||
Barbara Brittain | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|
||||||
Rev Marion Annette Cole | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||||
Mhairi Elizabeth Kimmitt | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||||
Madeleine Claire Whittle | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||||
Mark Tubby | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||||
Margaret Ann Woods | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|||||||
Jane Elizabeth Allison | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||||
Deborah Louise West | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||||
Gillian Ruth Bavister | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||||
David Frederick Bavister | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||||
Hazel McLaughlin | Ymddiriedolwr | 03 March 2016 |
|
|
||||||
Mavis Stephens | Ymddiriedolwr | 01 May 2015 |
|
|||||||
Rev TREVOR MICHAEL HAHN | Ymddiriedolwr | 01 December 2014 |
|
|||||||
CATHERINE ANNE SCOTT | Ymddiriedolwr | 01 October 2014 |
|
|
||||||
Rev JOHN LEWIS HESLOP ALLISON | Ymddiriedolwr | 01 October 2014 |
|
|
||||||
Sarah Elizabeth Wright | Ymddiriedolwr | 01 October 2014 |
|
|
||||||
Denise Patricia Raven | Ymddiriedolwr | 01 October 2014 |
|
|
||||||
MARGARET MARY QUARTERMAIN | Ymddiriedolwr | 22 January 2013 |
|
|
||||||
MARIE ELIZABETH WEST | Ymddiriedolwr | 11 December 2012 |
|
|
||||||
BRIAN THOMAS CUTHBERTSON | Ymddiriedolwr | 08 September 2011 |
|
|
||||||
JANET ELIZABETH TAYLOR | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
DAVID ERNEST SHEARMUR | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
ANDREW JOHN MERRIDAY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
Rev ROGER JOHN PARSONS BA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
Rev DEREK LANG BSC MA | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
ROBERT JAMES TAYLOR MIET | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
ANNE CHRISTINE LOTT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
KATE MARY COLLINS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £217.92k | £219.76k | £810.51k | £557.62k | £222.24k | |
|
Cyfanswm gwariant | £308.42k | £246.67k | £223.68k | £478.05k | £300.95k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £70 | £0 | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £10.74k | £6.62k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £1.54k | £5.26k | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £798.16k | £545.74k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £4.00k | £5.50k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £394 | £108.91k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £4.00k | £5.50k | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £394 | £108.91k | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £219.29k | £363.64k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 24 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 24 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 21 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 21 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 16 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 09 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 19 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 25 Mawrth 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 21 Ebrill 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 19 Mawrth 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEED OF UNION (1932) AND METHODIST CHURCH ACT (1976)
Gwrthrychau elusennol
The purposes of the Methodist Church are and shall be deemed to have been since the date of union the advancement of - (a) the Christian faith in accordance with the doctrinal standards and the discipline of the Methodist Church; (b) any charitable purpose for the time being of any Connexional, district, circuit, local or other organisation of the Methodist Church; (c) any charitable purpose for the time being of any society or institution subsiduary or ancillary to the Methodist Church; (d) any purpose for the time being of any charity being a charity subsidiary or ancillary to the Methodist Church.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Tendring Methodist Circuit Office
C/O Emmanuel Church
New Pier Street
Walton-on-the- Naze
Essex
CO14 8EB
- Ffôn:
- 01206 257453
- Gwefan:
-
tendringunited.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window