THE LONDON PATHWAY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provide support to homeless patients admitted to hospital by mentoring & advocating for homeless people during hospital stays & following discharge; define, establish & implement a model of medical respite care for homeless patients; support the Faculty of Homeless & Inclusion Health, ensure homeless people have a voice in healthcare provision and a role in co-production of Pathway's work.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Cyfanswm incwm:
£1,222,169
Roddion a chymynroddion | £42.44k | |
Weithgareddau elusennol | £1.18m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £3.82k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£1,501,376
Codi arian | £426 | |
Weithgareddau elusennol | £1.50m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £174,445 o 2 gontract(au) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £426 | |
Gwariant elusennol | £1.50m |
Pobl

20 Gweithwyr
11 Ymddiriedolwyr
13 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£90k i £100k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Brighton And Hove
- Caerdydd
- Caint
- Dinas Bradford
- Dinas Bryste
- Dinas Kingston Upon Hull
- Dinas Leeds
- Dinas Plymouth
- Dinas Salford
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 01 Tachwedd 2010: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leslie Ann Morphy | Cadeirydd | 09 November 2015 |
|
|||||
Kathleen Palmer | Ymddiriedolwr | 08 July 2024 |
|
|||||
Professor Graham Russell Foster | Ymddiriedolwr | 08 February 2024 |
|
|
||||
Joanne Land | Ymddiriedolwr | 26 January 2023 |
|
|||||
Anthony Omo | Ymddiriedolwr | 20 January 2023 |
|
|
||||
Professor Mohammed Sultan Mahmud | Ymddiriedolwr | 03 January 2023 |
|
|
||||
Professor Yvonne Doyle | Ymddiriedolwr | 28 November 2022 |
|
|||||
Martin Harry Cheeseman | Ymddiriedolwr | 12 July 2021 |
|
|
||||
Simon Tuttle | Ymddiriedolwr | 03 December 2018 |
|
|||||
Richard James Guest | Ymddiriedolwr | 12 November 2018 |
|
|
||||
LADY RHONA BRADLEY | Ymddiriedolwr | 06 February 2017 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £730.63k | £1.35m | £1.41m | £1.15m | £1.22m | |
|
Cyfanswm gwariant | £807.07k | £1.06m | £1.01m | £1.19m | £1.50m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £3.50k | £44.91k | £174.45k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £52.83k | £220.78k | £19.77k | £8.00k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £50.30k | £157.47k | £191.56k | £58.54k | £42.44k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £680.33k | £1.19m | £1.22m | £1.09m | £1.18m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £3.82k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £807.07k | £1.06m | £1.01m | £1.19m | £1.50m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £218 | £0 | £426 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £8.46k | £79.70k | £16.29k | £7.47k | £10.26k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £586.19k | £961.09k | £1.37m | £1.44m | £996.55k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £54.76k | £144.91k | £151.05k | £268.04k | £101.93k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 25 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 25 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 17 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 17 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 16 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 16 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 09 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 09 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 04 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 04 Awst 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 1 APRIL 2010 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 01 JUL 2021 AS REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 24 JUL 2021
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY (THE 'OBJECTS') ARE TO ADVANCE SUCH PURPOSES AS ARE CHARITABLE FOR THE ADVANCEMENT OF HEALTHCARE FOR, AND FOR THE RELIEF OF NEED OF, PEOPLE EXPERIENCING HOMELESSNESS OR AT RISK OF HOMELESSNESS AND OTHERS OFTEN EXCLUDED FROM SOCIETY, INCLUDING, BUT NOT EXCLUSIVELY, ALCOHOLICS, DRUG USERS AND THOSE SUFFERING FROM MENTAL OR PHYSICAL HEALTH PROBLEMS ('EXCLUDED PEOPLE') BY, BUT NOT EXCLUSIVELY: (A) THE DEVELOPMENT OF TARGETED HEALTHCARE AND NURSING SUPPORT FOR EXCLUDED PEOPLE; (B) THE PROVISION OF FOLLOW-UP SUPPORT AFTER THEIR DISCHARGE FROM HOSPITAL; AND (C) THE PROVISION OF HEALTHCARE-RELATED EDUCATION AND TRAINING FOR EXCLUDED PEOPLE AND FOR STAFF AND VOLUNTEERS WORKING WITH EXCLUDED PEOPLE.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
4TH FLOOR EAST
250 EUSTON ROAD
LONDON
NW1 2PG
- Ffôn:
- 02034479351
- E-bost:
- info@pathway.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window