EDALE MOUNTAIN RESCUE TEAM

Rhif yr elusen: 1138626
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Saving lives in wild and remote places

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £207,916
Cyfanswm gwariant: £96,394

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
  • Dibenion Elusennol Erall
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Barnsley
  • Dinas Sheffield
  • Doncaster
  • Rotherham
  • Swydd Derby
  • Swydd Gaerhirfryn
  • Swydd Nottingham
  • Swydd Stafford

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 27 Hydref 2010: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:
  • EMRT AND EDALE MOUNTAIN RESCUE TEAM (Enw gwaith)
  • EDALE MOUNTAIN RESCUE TEAM LIMITED (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

5 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
IAN BUNTING Cadeirydd 22 March 2018
PEAK DISTRICT MOUNTAIN RESCUE ORGANISATION P D M R O
Derbyniwyd: Ar amser
MOUNTAIN RESCUE ENGLAND AND WALES
Derbyniwyd: Ar amser
THE PEAK DISTRICT MOUNTAIN RESCUE ORGANISATION. (P.D.M.R.O.)
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Simon Beasley Ymddiriedolwr 01 October 2020
Dim ar gofnod
Ian Smith Donaldson Ymddiriedolwr 20 March 2014
THE PEAK DISTRICT MOUNTAIN RESCUE ORGANISATION. (P.D.M.R.O.)
Cofrestrwyd yn ddiweddar
DAVID STEPHEN TORR Ymddiriedolwr 28 July 2013
Dim ar gofnod
Bob Davey Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £77.01k £127.03k £122.06k £137.59k £207.92k
Cyfanswm gwariant £93.19k £78.82k £91.47k £144.75k £96.39k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 13 Awst 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 13 Awst 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 12 Medi 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 12 Medi 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 09 Medi 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 09 Medi 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 22 Mai 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 22 Mai 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 09 Gorffennaf 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 09 Gorffennaf 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Edale Mountain Rescue Team HQ
Hope Cement Works
Hope
Derbyshire
S33 6RP
Ffôn:
07739628059