WILDGOOSE RURAL TRAINING

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Providing training, education and therapeutic opportunities in land based subjects via activities and courses designed for adults with disablities and young people who find the challenges of schooling difficult. We aim to reconnect people to the land and their food.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Cyfanswm incwm:
£885,358
Roddion a chymynroddion | £185.04k | |
Weithgareddau elusennol | £699.25k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £1.07k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£850,053
Codi arian | £37.84k | |
Weithgareddau elusennol | £569.31k | |
Arall | £242.90k |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £698,493 o 1 gontract(au) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £280.75k | |
Gwariant elusennol | £569.31k | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £35.31k |
Pobl

30 Gweithwyr
7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Anifeiliaid
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Swydd Gaerwrangon
Llywodraethu
- 21 Mawrth 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 1096063 THURSDAY ACTIVITIES CLUB
- 02 Mehefin 2011: Cofrestrwyd
- TOP BARN TRAINING CENTRE (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lynn Cartwright | Ymddiriedolwr | 26 June 2024 |
|
|
||||
Brian Boswell | Ymddiriedolwr | 01 May 2023 |
|
|||||
Helen Montgomery | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|
||||
Geoffrey Sansome | Ymddiriedolwr | 19 October 2021 |
|
|||||
Moira Terrett | Ymddiriedolwr | 02 April 2019 |
|
|
||||
DAVID FRANK SAUNDERS | Ymddiriedolwr | 01 August 2017 |
|
|
||||
Stuart Charles Brown | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £399.25k | £391.97k | £493.68k | £696.10k | £885.36k | |
|
Cyfanswm gwariant | £395.87k | £339.98k | £440.53k | £653.82k | £850.05k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £269.27k | £289.85k | £433.92k | £621.32k | £698.49k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £10.00k | £69.49k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £70.82k | £185.04k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £624.36k | £699.25k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £684 | £1.07k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £243 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £469.28k | £569.31k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £8.01k | £37.84k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £4.03k | £5.62k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £176.53k | £242.90k |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | N/A | N/A | N/A | £384.31k | £402.26k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | N/A | N/A | N/A | £1 | £1 | |
|
Cyfanswm asedau | N/A | N/A | N/A | £274.35k | £255.08k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | N/A | N/A | N/A | £445.24k | £408.61k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 21 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 21 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 25 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 25 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 22 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 22 Mawrth 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 05 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 05 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 22 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 22 Chwefror 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 28/04/2010 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 17/05/2011 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 20/07/2011
Gwrthrychau elusennol
THE COMPANY'S OBJECTS ARE PRINCIPALLY FOR THE BENEFIT OF THE COMMUNITY:- 1) TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE BENEFICIARIES, IN PARTICULAR THROUGH THE PROVISION OF TRAINING AND EXPERIENCE IN AGRICULTURE, HORTICULTURE AND OTHER RELATED SKILLS; 2) TO DEVELOP THE CAPACITY AND SKILLS OF THE MEMBERS OF THE COMMUNITY IN SUCH A WAY THAT THEY ARE BETTER ABLE TO IDENTIFY, AND HELP MEET, THEIR NEEDS AND TO PARTICIPATE MORE FULLY IN SOCIETY; 3) TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE CONSERVATION, PROTECTION AND IMPROVEMENT OF THE PHYSICAL AND NATURAL ENVIRONMENT; 4) SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES AS DETERMINED BY THE BOARD FROM TIME TO TIME.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Wildgoose Rural Training & Nature
Main Road
Hallow
WORCESTER
WR2 6LS
- Ffôn:
- 01905 620840
- E-bost:
- enquiry@wgrt.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window