CHURCH @ THE CROSS BIRKENHEAD (METHODIST)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Sunday Worship, with junior church, youth music group and youth fellowship. Youth Club 4 evenings per week that serves young people with additional needs, Neighbourhood Centre;Support for community groups and local charities and a base for the Street Pastors also a distribution centre for the local food bank.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Pobl

14 Ymddiriedolwyr
17 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Wirral
Llywodraethu
- 04 Mai 2011: Cofrestrwyd
- CHARING CROSS METHODIST CHURCH AND NEIGHBOURHOOD CENTRE (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Noel Sharp | Cadeirydd | 01 September 2022 |
|
|||||
Nichola Lennon | Ymddiriedolwr | 18 November 2021 |
|
|
||||
Christine Conway | Ymddiriedolwr | 15 January 2017 |
|
|||||
Rosemary Lesley Neill | Ymddiriedolwr | 15 January 2017 |
|
|
||||
JOAN CORKILL | Ymddiriedolwr | 15 January 2017 |
|
|||||
Sylvia Swift | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||
Paul Rushton | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||
Annette Lennon | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||
CHRISTOPHER DAVID LENNON | Ymddiriedolwr | 18 May 2011 |
|
|
||||
TIMOTHY LESLIE EDWARDS | Ymddiriedolwr | 18 May 2011 |
|
|||||
JUNE CAROLINE BUCKINGHAM | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DEBRA DENISE EDWARDS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
John Oliver Buckingham | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CATHERINE HITCHELL | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £40.44k | £25.47k | £137.27k | £69.22k | £83.75k | |
|
Cyfanswm gwariant | £66.21k | £33.46k | £126.13k | £78.65k | £46.79k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £98.92k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 06 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 06 Chwefror 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 20 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 20 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 21 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 21 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 02 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 02 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 05 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 05 Mawrth 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEED OF UNION (1932) AND METHODIST CHURCH ACT (1976) ADOPTED 20/09/1932 as amended on 19 Jan 2021
Gwrthrychau elusennol
THE PURPOSES OF THE METHODIST CHURCH ARE AND SHALL BE DEEMED TO HAVE BEEN SINCE THE DATE OF UNION THE ADVANCEMENT OF - (A) THE CHRISTIAN FAITH IN ACCORDANCE WITH THE DOCTRINAL STANDARDS AND THE DISCIPLINE OF THE METHODIST CHURCH; (B) ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY CONNEXIONAL, DISTRICT, CIRCUIT, LOCAL OR OTHER ORGANISATION OF THE METHODIST CHURCH; (C) ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY SOCIETY OR INSTITUTION SUBSIDIARY OR ANCILLARY TO THE METHODIST CHURCH; (D) ANY PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY CHARITY BEING A CHARITY SUBSIDIARY OR ANCILLARY TO THE METHODIST CHURCH.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Church @ The Cross Birkenhead
1 Whitfield Street
BIRKENHEAD
Merseyside
CH42 0LR
- Ffôn:
- 01516479345
- E-bost:
- CHURCH@THECROSSBIRKENHEAD.COM
- Gwefan:
-
thecrossbirkenhead.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window