CHURCH COMMISSIONERS FOR ENGLAND

Rhif yr elusen: 1140097
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Promoting the mission and ministry of the Church of England especially by supporting poorer dioceses with ministry costs, providing funds to support mission activities, paying for bishops' ministry and some cathedral costs, administering the legal framework for pastoral reorganisation and closed church buildings, paying clergy pensions for service prior to 1998 and running the clergy payroll.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Mae gan yr elusen hon un neu fwy o is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr yn derbyn taliadau neu fuddion gan yr elusen oherwydd eu bod yn ymddiriedolwr.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Cyllid Arall
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 27 Ionawr 2011: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • CHURCH COMMISSIONERS (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
  • Yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

26 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Cyrus Stokes Gentry Ymddiriedolwr 25 March 2025
Dim ar gofnod
Sir Robert James Buckland Ymddiriedolwr 18 February 2025
Dim ar gofnod
Marsha de Cordova MP Ymddiriedolwr 07 October 2024
Dim ar gofnod
Robert Zampetti Ymddiriedolwr 01 January 2024
Dim ar gofnod
The Revd Preb Amatu Christian-Iwuagwu Ymddiriedolwr 01 January 2024
Dim ar gofnod
Rev Sarah Jane Geileskey Ymddiriedolwr 01 January 2024
ST MARGARET'S CHARITIES FOR THE NEEDY
Derbyniwyd: Ar amser
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MARGARETS, IPSWICH
Derbyniwyd: Ar amser
St Edmundsbury Cathedral Trust
Derbyniwyd: Ar amser
Richard Denno Ymddiriedolwr 01 January 2024
THE LIVERPOOL DIOCESAN BOARD OF FINANCE
Derbyniwyd: Ar amser
PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST.MARK'S HAYDOCK
Derbyniwyd: Ar amser
ST. HELENS GENERAL CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Dr Catharine Alison Rhodes Ymddiriedolwr 01 January 2024
Dim ar gofnod
Rt Revd Pete Wilcox Ymddiriedolwr 01 January 2024
RIDLEY HALL, CAMBRIDGE
Derbyniwyd: Ar amser
Dr Nicholas Land Ymddiriedolwr 01 January 2024
Dim ar gofnod
Dame Kate Barker Ymddiriedolwr 01 April 2023
Dim ar gofnod
Jenny Buck Ymddiriedolwr 01 January 2023
Dim ar gofnod
Christopher Hancock Ymddiriedolwr 01 January 2023
Dim ar gofnod
Rt Revd Stephen David Lake Ymddiriedolwr 19 October 2022
SOWTER CLERICAL LIBRARY
Derbyniwyd: Ar amser
SARUM COLLEGE
Derbyniwyd: Ar amser
SARUM ST MICHAEL EDUCATIONAL CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Remi Olu-Pitan Ymddiriedolwr 01 October 2022
Dim ar gofnod
The Very Revd Rogers Govender Ymddiriedolwr 01 May 2022
MANCHESTER MEMORIAL CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
VOLITION COMMUNITY
Derbyniwyd: Ar amser
THE BURNEY FUND (ICW CHETHAM'S LIBRARY)
Derbyniwyd: Ar amser
MANCHESTER COUNCIL FOR COMMUNITY RELATIONS
Derbyniwyd: Ar amser
CHETHAM'S HOSPITAL SCHOOL AND LIBRARY
Derbyniwyd: 39 diwrnod yn hwyr
THE NICHOLLS HOSPITAL TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
CANON RICHSON'S EXHIBITION FUND
Derbyniwyd: Ar amser
MANCHESTER CATHEDRAL CHOIR SCHOOLS FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
THE MILLENNIUM QUARTER TRUST LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
THE BENNETT STREET EDUCATIONAL CHARITY
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 23 diwrnod
Rt Revd Graham Usher Ymddiriedolwr 01 December 2021
THE NORWICH DIOCESAN BOARD OF FINANCE LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
Nigel TIMMINS Ymddiriedolwr 03 April 2021
Dim ar gofnod
Busola Sodeinde Ymddiriedolwr 01 January 2021
Dim ar gofnod
MOST REVD AND RT HON STEPHEN GEOFFREY COTTRELL Ymddiriedolwr 09 July 2020
THE YORK DIOCESAN BOARD OF FINANCE LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
THE ARCHBISHOPS' COUNCIL
Derbyniwyd: Ar amser
Very Revd Mark Bonney Ymddiriedolwr 01 January 2019
Dim ar gofnod
ROSALIND MORAG ELLIS KC Ymddiriedolwr 01 January 2019
Dim ar gofnod
Rt Revd Vivienne Faull Ymddiriedolwr 01 January 2019
Dim ar gofnod
Alan Smith Ymddiriedolwr 08 April 2018
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF CHRIST CHURCH ROXETH (HARROW)
Derbyniwyd: Ar amser
Rev CHRISTOPHER MICHAEL SMITH Ymddiriedolwr 27 July 2017
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF SAINT ALBAN THE MARTYR, HOLBORN WITH SAINT PETER, SAFFRON HILL
Derbyniwyd: Ar amser
STAFFORD'S CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
ST URSULA'S HOME
Derbyniwyd: Ar amser
BROMFIELD'S EDUCATIONAL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
ST ANDREW HOLBORN AND STAFFORD'S CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
SUZANNE AVERY Ymddiriedolwr 28 February 2017
THE PENNY TRUST
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £175.44m £134.82m £148.13m £148.46m £192.12m
Cyfanswm gwariant £289.02m £319.64m £226.34m £246.25m £494.35m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £2.02m £1.20m £1.19m £1.24m £194.13k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £171.50m £132.48m £144.79m £143.32m £188.27m
Incwm - Arall £1.92m £1.14m £2.14m £3.91m £3.65m
Incwm - Cymynroddion £4.84k £0 £659 £147 £378
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £211.78m £244.08m £142.18m £186.81m £387.09m
Gwariant - Ar godi arian £77.24m £75.56m £84.16m £59.44m £107.26m
Gwariant - Llywodraethu £1.52m £1.33m £1.85m £937.70k £1.08m
Gwariant - Sefydliad grantiau £88.36m £138.69m £120.98m £154.60m £188.95m
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £76.78m £75.56m £84.16m £48.46m £87.27m
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Asedau hunan ddefnydd £121.64m £126.41m £125.05m £123.98m £136.99m
Buddsoddiadau tymor hir £7.77bn £8.03bn £9.15bn £9.67bn £9.97bn
Cyfanswm asedau £940.01m £1.26bn £1.07bn £1.28bn £1.15bn
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd -£127.71m -£133.80m -£118.88m -£83.91m -£81.16m
Cyfanswm rhwymedigaethau £1.71bn £1.71bn £1.59bn £1.93bn £2.07bn

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 25 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 25 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 18 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 18 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 04 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 04 Hydref 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 24 Medi 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 24 Medi 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 01 Medi 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 01 Medi 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
CHURCH HOUSE
GREAT SMITH STREET
LONDON
SW1P 3AZ
Ffôn:
02078981000