TRINITY CHURCH MILL HILL (UNITED REFORMED AND METHODIST)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The celebration of Christian worship; The teaching of the Christian faith; Mission and evangelism; Pastoral work, including visiting the sick and the bereaved; The provision of facilities with a Christian ethos for the local community including (but not restricted to) the elderly, the youngs and other groups with special needs; The support of other charities in the UK and overseas.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

12 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Barnet
- Harrow
- Swydd Hertford
Llywodraethu
- 02 Chwefror 2011: Cofrestrwyd
- TRINITY CHURCH MILL HILL (Enw gwaith)
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angelina Twum Barima | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
Janet Marion Taylor | Ymddiriedolwr | 27 May 2018 |
|
|
||||
GENEVIEVE TETTEY | Ymddiriedolwr | 21 May 2017 |
|
|
||||
Alexandra Priddy | Ymddiriedolwr | 17 May 2015 |
|
|
||||
Ishbel Lewis | Ymddiriedolwr | 17 May 2015 |
|
|
||||
Rev DAVID NEWTON | Ymddiriedolwr | 01 April 2014 |
|
|
||||
ZOE DJIN | Ymddiriedolwr | 19 May 2013 |
|
|
||||
NINA LOMOKIE MANIESON | Ymddiriedolwr | 25 July 2012 |
|
|
||||
DR RICHARD JOHN BINGLE | Ymddiriedolwr |
|
||||||
PAULINE JANE SEATON | Ymddiriedolwr |
|
||||||
MIKE PETERSEN | Ymddiriedolwr |
|
||||||
MALCOLM GILL | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £178.21k | £107.06k | £149.86k | £165.30k | £156.88k | |
|
Cyfanswm gwariant | £174.55k | £180.97k | £147.28k | £184.60k | £178.75k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 30 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 30 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 04 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 04 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 17 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 17 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 23 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 23 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 14 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 14 Awst 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 18 JULY 2010
Gwrthrychau elusennol
THE PURPOSE OF THE CHARITY IS TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH IN THE AREA OF BENEFIT IN ACCORDANCE WITH THE PRINCIPLES AND PRACTICES OF THE PARTICIPATING CHURCHES. IN ACHIEVING ITS PURPOSE, THE CHARITY WILL ENGAGE IN A RANGE OF ACTIVITIES, EITHER ON ITS OWN OR WITH OTHERS, INCLUDING (BUT NOT RESTRICTED TO): A) THE CELEBRATION OF PUBLIC WORSHIP; B) THE TEACHING OF THE CHRISTIAN FAITH; C) MISSION AND EVANGELISM; D) PASTORAL WORK, INCLUDING VISITING THE SICK AND THE BEREAVED; E) THE PROVISION OF FACILITIES WITH A CHRISTIAN ETHOS FOR THE LOCAL COMMUNITY, INCLUDING (BUT NOT RESTRICTED TO) THE ELDERLY, THE YOUNG AND OTHER GROUPS WITH SPECIAL NEEDS; AND F) THE SUPPORT OF OTHER CHARITIES IN THE UK AND OVERSEAS.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
45 Fairfolds
WATFORD
WD25 9UN
- Ffôn:
- 01923662364
- E-bost:
- enquiries@trinitymillhill.org.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window