THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST LEONARD SHOREDITCH

Rhif yr elusen: 1139673
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Parish Church of St Leonard Shoreditch in the London Borough of Hackney

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £379,523
Cyfanswm gwariant: £368,252

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Hackney
  • Islington
  • Tower Hamlets

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 05 Ionawr 2011: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • SHOREDITCH CHURCH (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

13 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Jacqueline Driver Ymddiriedolwr 15 May 2023
THE LONDON DIOCESAN FUND
Derbyniwyd: Ar amser
THE LONDON DIOCESAN BOARD OF FINANCE
Derbyniwyd: Ar amser
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF WEST HAM
Derbyniwyd: Ar amser
HACKNEY LIGHTHOUSE CIO
Derbyniwyd: Ar amser
Devon Kuziw Ymddiriedolwr 15 May 2023
Dim ar gofnod
Jess Cliff Ymddiriedolwr 15 May 2023
Dim ar gofnod
Anna Holton Ymddiriedolwr 15 May 2023
Dim ar gofnod
Rev Toby Thomas Ymddiriedolwr 01 July 2022
Dim ar gofnod
Richard Matthews Ymddiriedolwr 12 May 2022
Dim ar gofnod
John Parmiter Ymddiriedolwr 12 May 2022
Dim ar gofnod
Rev Mark Nelson Ymddiriedolwr 12 May 2022
MISS VAUGHAN'S SPITALFIELDS CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Yvonne Tapper Ymddiriedolwr 12 May 2022
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF HACKNEY
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 180 diwrnod
Rev Naomi Maxwell Ymddiriedolwr 01 July 2021
HACKNEY PAROCHIAL CHARITIES
Derbyniwyd: Ar amser
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF HACKNEY
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 180 diwrnod
Rev Alexander Gordon Ymddiriedolwr 01 September 2020
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF HACKNEY
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 180 diwrnod
HACKNEY PAROCHIAL CHARITIES
Derbyniwyd: Ar amser
HACKNEY LIGHTHOUSE CIO
Derbyniwyd: Ar amser
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MARY WITH ST EDWARD AND ST LUKE LEYTON
Cofrestrwyd yn ddiweddar
HACKNEY FREE AND PAROCHIAL SCHOOLS EDUCATIONAL TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
DEBORAH MARY PRITCHARD Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
PHILIP MICHAEL WHITEHEAD MA MSC Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £377.85k £200.04k £268.45k £287.62k £379.52k
Cyfanswm gwariant £403.99k £181.34k £331.62k £349.99k £368.25k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 30 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 30 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 08 Mehefin 2024 221 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 31 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 31 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 31 Hydref 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 18 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 18 Hydref 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 07 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 07 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Shoreditch Church
Shoreditch High Street
LONDON
E1 6JN
Ffôn:
07989565739