Hanes ariannol MARITIME ARCHAEOLOGY SEA TRUST

Rhif yr elusen: 1140497
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023 30/09/2024
Cyfanswm Incwm Gros £488.00k £423.17k £274.32k £84.04k £129.31k
Cyfanswm gwariant £442.63k £467.09k £269.97k £162.46k £115.06k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £428.71k £358.10k £190.56k N/A N/A