UNIVERSITY OF YORK GRADUATE STUDENTS' ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The GSA aims to provide a social community for postgraduates through our dedicated postgraduate welcome week, regular events, trips and free sport. We represent postgraduate views on a variety of university committees, provide academic, welfare support and offers advice on all postgraduate matters. Furthermore the GSA provides services to the University's large and diverse postgraduate community.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
100 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gogledd Swydd Gaerefrog
Llywodraethu
- 13 Mehefin 2011: Cofrestrwyd
- YORK GSA (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Sandison | Cadeirydd | 10 February 2020 |
|
|
||||
Jonathan Exon | Ymddiriedolwr | 01 August 2024 |
|
|||||
Kate Williams | Ymddiriedolwr | 01 August 2024 |
|
|
||||
Sinead Daly | Ymddiriedolwr | 14 August 2023 |
|
|||||
Dominic Smithies | Ymddiriedolwr | 14 August 2023 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £292.18k | £306.27k | £375.49k | £376.71k | £340.78k | |
|
Cyfanswm gwariant | £252.83k | £322.17k | £431.89k | £428.26k | £326.18k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2024 | 03 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2024 | 03 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 22 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 22 Mawrth 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 21 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 21 Mawrth 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 31 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | 31 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 23 Gorffennaf 2021 | 53 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | 23 Gorffennaf 2021 | 53 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM 24 NOV 2010 as amended on 01 Aug 2024
Gwrthrychau elusennol
-PROMOTE AND DEFEND THE EDUCATIONAL AND GENERAL INTERESTS OF THE MEMBERS AND BE THE RECOGNISED REPRESENTATIVE CHANNEL BETWEEN THEM, THE UNIVERSITY AND OTHER EXTERNAL BODIES; -FURTHER THE SOCIAL INTERESTS OF THE MEMBERS TO PROMOTE THE INTEGRATION AND SOCIAL COHESION OF MEMBERS AND NON-MEMBERS; -IMPROVE COMMUNICATION BETWEEN GRADUATES AND UNDERGRADUATES AT THE -UNIVERSITY BY WORKING IN CONJUNCTION WITH REPRESENTATIVE BODIES OF UNDERGRADUATE STUDENTS; -ESTABLISH CONTACT WITH OTHER GRADUATE STUDENT BODIES AND FACILITATE THE EXCHANGE OF STUDENTS AND BEST PRACTICE BETWEEN INSTITUTIONS; -RAISE THE PROFILE OF POSTGRADUATE STUDY AT THE UNIVERSITY HEREBY SUPPORTING THE ADVANCEMENT OF EDUCATION; -PROVIDE ACADEMIC AND WELFARE RELATED SERVICES TO MEMBERS AND NON-MEMBERS; -PROVIDE OPPORTUNITIES FOR ALL POSTGRADUATE STUDENTS OF THE UNIVERSITY TO PARTICIPATE IN SPORTING OR SOCIAL ACTIVITIES. -FURTHER SUCH POLICIES OF THE COMPANY AS ARE FROM TIME TO TIME DETERMINED BY THE MEMBERS IN ACCORDANCE WITH THE ARTICLES, AND TO PROVIDE ANY OTHER SERVICES AS CONSIDERED NECESSARY IN PURSUIT OF THESE OBJECTS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
UNIVERSITY OF YORK
HESLINGTON
YORK
YO10 5DD
- Ffôn:
- 01904323712
- E-bost:
- info@yorkgsa.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window