Hanes ariannol BNOS YISROEL SCHOOL MANCHESTER

Rhif yr elusen: 1142654
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £2.40m £2.35m £2.60m £2.87m £2.90m
Cyfanswm gwariant £2.33m £2.40m £2.49m £2.55m £2.85m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £396.52k £510.94k £395.95k £429.36k £547.96k
Incwm o roddion a chymynroddion £429.75k £417.12k £522.49k £675.39k £447.39k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £437.48k £363.34k £2.07m £2.19m £2.43m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £1.19k £191 £322 £3.01k £4.96k
Incwm - Arall £1.53m £1.57m £0 £0 £16.65k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £2.29m £2.37m £2.46m £2.48m £2.82m
Gwariant - Ar godi arian £39.12k £29.39k £24.33k £71.95k £35.60k
Gwariant - Llywodraethu £9.53k £10.89k £10.89k £10.89k £22.89k
Gwariant - Sefydliad grantiau £46.64k £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0