CITIZENS ADVICE SOLIHULL BOROUGH LTD

Rhif yr elusen: 1141020
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

To promote any charitable purpose for the public benefit by the advancement of education, the protection and preservation of health and the relief of poverty, sickness and distress in particular, but without limitation for the benefit of the community in Solihull and surrounding areas.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £339,805
Cyfanswm gwariant: £373,686

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Solihull

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 29 Ionawr 2013: y derbyniwyd cronfeydd gan 1116133 SHIRLEY CITIZENS ADVICE BUREAU LIMITED
  • 19 Mawrth 2013: y derbyniwyd cronfeydd gan 1084727 SOLIHULL CITIZENS ADVICE BUREAU
  • 23 Mawrth 2011: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
  • Yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Ophelia Kainth Ymddiriedolwr 13 March 2025
Dim ar gofnod
Aman Kapoor Ymddiriedolwr 13 March 2025
Dim ar gofnod
Sean Rudolph Ymddiriedolwr 24 October 2024
Dim ar gofnod
Andrew Brian Cole Ymddiriedolwr 03 July 2024
Dim ar gofnod
Dr Rebecca Jayne Gater Ymddiriedolwr 03 May 2024
Dim ar gofnod
Daniel Bliss Ymddiriedolwr 14 April 2022
Dim ar gofnod
Marcus Brain Ymddiriedolwr 28 January 2016
TYSELEY AND DISTRICT COMMUNITY ASSOCIATION
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1192 diwrnod
THE CHARLES LANE TRUST
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 554 diwrnod
MERIDEN ADVENTURE PLAYGROUND ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
ANN MARGARET HUNTER Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £277.15k £339.51k £381.18k £369.82k £339.81k
Cyfanswm gwariant £231.93k £250.15k £350.49k £315.63k £373.69k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £84.00k £70.47k N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 12 Rhagfyr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 12 Rhagfyr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 19 Chwefror 2024 19 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 19 Chwefror 2024 19 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 04 Ionawr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 04 Ionawr 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 31 Ionawr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 31 Ionawr 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 08 Chwefror 2021 8 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 08 Chwefror 2021 8 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
176 BOSWORTH DRIVE
BIRMINGHAM
B37 5DZ
Ffôn:
01217796707