Ymddiriedolwyr CHESHIRE SOUTH METHODIST CIRCUIT

Rhif yr elusen: 1142234
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

64 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Sheila Scragg Ymddiriedolwr 01 August 2022
Dim ar gofnod
Robert Paul Jackson Ymddiriedolwr 17 June 2021
Dim ar gofnod
ANN HORSFIELD Ymddiriedolwr 01 September 2020
UNITY METHODIST CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
Rev James Robin Edward Fox Ymddiriedolwr 01 September 2020
Dim ar gofnod
Gary Noel Cliffe Ymddiriedolwr 01 July 2020
AUDLEM AND DISTRICT COMMUNITY ACTION
Derbyniwyd: Ar amser
John Alexander Sutton Ymddiriedolwr 12 February 2020
Dim ar gofnod
Lesley Elizabeth Peake Ymddiriedolwr 26 July 2019
WESLEY PLACE METHODIST CHURCH ALSAGER
Derbyniwyd: Ar amser
Kathryn Davies Ymddiriedolwr 15 May 2019
Dim ar gofnod
David Maidment Ymddiriedolwr 14 March 2019
Dim ar gofnod
David Thomas Johnson Ymddiriedolwr 14 March 2019
Dim ar gofnod
Yvonne Lorraine Bushill Ymddiriedolwr 26 February 2019
Dim ar gofnod
Peter John Shingler Ymddiriedolwr 14 February 2019
Dim ar gofnod
Briony Clare Myles-Hook Ymddiriedolwr 14 February 2019
Dim ar gofnod
SARAH CHARLESWORTH SUTTON Ymddiriedolwr 30 October 2018
Dim ar gofnod
STEPHEN DAVID PARKER-AIKEN Ymddiriedolwr 16 October 2018
Dim ar gofnod
ALISON JEAN WYNNE Ymddiriedolwr 16 October 2018
Dim ar gofnod
ANITA JAQUES ANDREWS Ymddiriedolwr 05 October 2018
Dim ar gofnod
Jonathan Harri Newbould Ymddiriedolwr 01 January 2018
Dim ar gofnod
ROGER GRAHAM MILLNS Ymddiriedolwr 01 January 2018
Dim ar gofnod
Elizabeth Jane Hamlett Morris Ymddiriedolwr 01 January 2018
Dim ar gofnod