Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF ST GEORGES CHURCH FREEZYWATER

Rhif yr elusen: 1143794
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £92.71k £122.71k £109.82k £112.44k £123.05k
Cyfanswm gwariant £130.43k £130.43k £125.92k £140.32k £132.46k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £12.31k £6.92k N/A N/A N/A