NEXUS CCS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We use a cafe environment to allow people to engage in a non-threatening way in order to The development of contemporary Christian spirituality through film, mediation and discussion. The development of creativity and art through exhibitions, workshops, discussion. We are exploring ways in which we can develop a sense of community within a busy city centre context.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Manceinion
Llywodraethu
- 02 Medi 2011: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Talu staff
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abigail Hester Lorraine Parr | Ymddiriedolwr | 05 May 2021 |
|
|||||||||||
Rev Caroline Wickens | Ymddiriedolwr | 04 March 2020 |
|
|||||||||||
Rev David John Sharples | Ymddiriedolwr | 04 March 2020 |
|
|
||||||||||
VICTOR JAMES DANIEL FLETCHER | Ymddiriedolwr | 13 December 2016 |
|
|
||||||||||
Rev Graham Renaid Kent | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||||||||
Rev Roger Kenneth Newton | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £32.76k | £35.58k | £1.78k | £304 | £77 | |
|
Cyfanswm gwariant | £37.04k | £39.20k | £9.66k | £3.14k | £1.93k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 25 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 29 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 20 Mai 2023 | 324 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 27 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 27 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 30 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 30 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 18/02/2011 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 04/08/2011 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 17/03/2014
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY'S OBJECTS ("OBJECTS") ARE SPECIFICALLY RESTRICTED TO THE FOLLOWING: (1) TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH IN MANCHESTER, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY THE PROMOTION AND DEVELOPMENT OF PERSONAL GROWTH THROUGH CHRISTIAN SPIRITUALITY, CREATING CULTURALLY RELEVANT SPACES IN WHICH TO GATHER AND THE PROVISION OF PASTORAL CARE. (2) TO PROMOTE AND ADVANCE THE VISUAL ARTS AND CRAFTS IN ALL THEIR ASPECTS FOR THE PUBLIC BENEFIT AND TO ADVANCE PUBLIC KNOWLEDGE, UNDERSTANDING AND APPRECIATION OF THE VISUAL ARTS IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY ARRANGING AND HOLDING EXHIBITIONS OF ARTISTS WORK. (3) TO PROMOTE SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES FOR THE BENEFIT OF THE SAID INHABITANTS AS MAY FROM TIME TO TIME BE DETERMINED BY THE DIRECTORS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Nexus Art Cafe
Central Buildings
Oldham Street
MANCHESTER
M1 1JQ
- Ffôn:
- 0161 2360100
- E-bost:
- abigail@nexusartcafe.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window