LIONS BRASS 4 YOUTH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charities activities are to give young people in North Somerset the opportunity to learn, play and perform in a brass band. To enable them to do this they play a wide variety of music and play at many different venues throughout the school year.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £500 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Gogledd Gwlad Yr Haf
- Gwlad Yr Haf
Llywodraethu
- 19 Rhagfyr 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 1178272 NAILSEA LIONS CLUB
- 20 Medi 2011: Cofrestrwyd
- LB4Y (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRIAN MALCOLM UNDERWOOD | Cadeirydd | 12 January 2017 |
|
|
||||
John Nicol | Ymddiriedolwr | 29 April 2023 |
|
|
||||
Jayne Mitchell | Ymddiriedolwr | 25 April 2023 |
|
|
||||
MRS DEBBIE UNDERWOOD BSCCHIRO D.C. MSCCHIRO FRCO FCC | Ymddiriedolwr | 20 September 2011 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £15.39k | £29.17k | £9.83k | £12.06k | £15.55k | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.17k | £25.09k | £23.30k | £11.55k | £15.32k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £500 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 14 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 02 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 12 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 22 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 22 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 23 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 01/09/2008 AS AMENDED ON 08/07/2011 AS AMENDED ON 07/09/2012 as amended on 09 Sep 2022 as amended on 06 Sept 2024
Gwrthrychau elusennol
The charity?s objects are: (1) To advance the education of young people (aged up to 21) and the general public in the art of brass band music, in particular within the South West of the UK, by the provision of the necessary facilities, equipment and training and public performances of a range of works; (2) To further such charitable purposes (charitable under English law) as the trustees see fit from time to time.
Maes buddion
LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
10 Fosse Lane
Nailsea
Bristol
BS48 2AR
- Ffôn:
- 07815733886
- E-bost:
- DAUWOOD@AOL.COM
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window