Ymddiriedolwyr ST AUSTELL METHODIST CIRCUIT

Rhif yr elusen: 1141712
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

79 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev Paul Martyn Benney Cadeirydd 01 September 2021
Dim ar gofnod
Nigel John Young Ymddiriedolwr 02 December 2024
Dim ar gofnod
JANET SUSAN MASSIAH Ymddiriedolwr 24 November 2024
Dim ar gofnod
ROSEMARY WEBB Ymddiriedolwr 23 October 2024
Dim ar gofnod
SHEILA ELIZABETH ALLEN Ymddiriedolwr 13 June 2024
Dim ar gofnod
Rosemary Heard Ymddiriedolwr 13 June 2024
Dim ar gofnod
Rev Stephen Michael Hatch Ymddiriedolwr 13 June 2024
Dim ar gofnod
JULIA ANNE HUBBARD Ymddiriedolwr 13 June 2024
St John's with Trinity Trewoon Methodist Church
Derbyniwyd: Ar amser
IVAN JOHN PHILLIPS Ymddiriedolwr 13 June 2024
FRIENDS OF RESCORLA
Derbyniwyd: Ar amser
ALAN KEITH TRUSCOTT Ymddiriedolwr 25 April 2024
Dim ar gofnod
Rev PAULINE ANN WEST Ymddiriedolwr 13 March 2024
Dim ar gofnod
Valerie Dawn Cavey Ymddiriedolwr 11 March 2024
Dim ar gofnod
Charlotte Jane Field Ymddiriedolwr 07 December 2023
Dim ar gofnod
Chris Sturley Ymddiriedolwr 14 September 2023
Dim ar gofnod
Julie Elizabeth Passmore Ymddiriedolwr 14 September 2023
Dim ar gofnod
Elwyn Moreton Ymddiriedolwr 16 March 2023
Dim ar gofnod
Laura Jean Mitchell Ymddiriedolwr 16 March 2023
Dim ar gofnod
Jo-Anne Petzing Ymddiriedolwr 16 March 2023
Dim ar gofnod
DEBORAH KATHRYN EADE Ymddiriedolwr 24 November 2022
St John's with Trinity Trewoon Methodist Church
Derbyniwyd: Ar amser
Jane Harris Ymddiriedolwr 24 November 2022
Dim ar gofnod