Ymddiriedolwyr WOODFORD BAPTIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1141385

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Abraham Cherian | Ymddiriedolwr | 23 March 2025 |
|
|||||
Bethan Mary Davies Kay | Ymddiriedolwr | 23 March 2025 |
|
|
||||
Rozier Van Blerk | Ymddiriedolwr | 25 June 2023 |
|
|
||||
Joanne Elizabeth Waterfield | Ymddiriedolwr | 25 June 2023 |
|
|
||||
Johannes Christiaan Kriel | Ymddiriedolwr | 18 July 2022 |
|
|
||||
Jenny Marianne Escobar | Ymddiriedolwr | 21 March 2021 |
|
|
||||
Kelly Michelle McNeil | Ymddiriedolwr | 21 March 2021 |
|
|
||||
Philip Gordon Woolley | Ymddiriedolwr | 04 November 2018 |
|
|
||||
HELEN LAURA CLARK | Ymddiriedolwr | 02 April 2011 |
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.