ST ANTONY'S COLLEGE IN THE UNIVERSITY OF OXFORD

Rhif yr elusen: 1141293
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The College's main activity is the provision of excellent post-graduate education and research opportunities to world-class students and academics from across the globe, focusing on international relations, economics, politics, history, anthropology and interdisciplinary area studies.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2023

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr hefyd yn gyfarwyddwyr yr is-gyrff.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr yn derbyn taliadau neu fuddion gan yr elusen ar gyfer budd arall.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Llety/tai
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Darparu Cyllid Arall
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
  • Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Rydychen

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 11 Ebrill 2011: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • ST ANTONY'S COLLEGE OXFORD (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

42 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
PROFESSOR ROGER GOODMAN Cadeirydd 23 August 2011
OXFORD INSTITUTE FOR ENERGY STUDIES
Derbyniwyd: Ar amser
Prof Kristi Govella Ymddiriedolwr 01 October 2024
Dim ar gofnod
Janaki Srinivasan Ymddiriedolwr 01 October 2024
Dim ar gofnod
Dr Michael Odijie Ymddiriedolwr 01 October 2024
Dim ar gofnod
Dr Gregory Thaler Ymddiriedolwr 16 September 2024
Dim ar gofnod
Dr Federica Genovese Ymddiriedolwr 01 January 2024
Dim ar gofnod
Dr Jonathan Lusthaus Ymddiriedolwr 01 September 2023
Dim ar gofnod
Dr Michael Rochlitz Ymddiriedolwr 01 September 2023
Dim ar gofnod
Dr Amir Lebdioui Ymddiriedolwr 01 September 2023
Dim ar gofnod
Dr Raihan Ismail Ymddiriedolwr 07 August 2023
Dim ar gofnod
Dr Catherine Briddick Ymddiriedolwr 01 August 2023
Dim ar gofnod
Dr Zbigniew Wojnowski Ymddiriedolwr 01 September 2022
Dim ar gofnod
Dr Maryam Alemzadeh Ymddiriedolwr 01 September 2022
Dim ar gofnod
Dr Neil Ketchley Ymddiriedolwr 01 September 2021
Dim ar gofnod
Dr Irem Guceri Ymddiriedolwr 01 September 2021
Dim ar gofnod
Tanya Baldwin Ymddiriedolwr 13 April 2020
HELEN & DOUGLAS HOUSE
Derbyniwyd: Ar amser
Dr Simukai Chigudu Ymddiriedolwr 01 September 2018
Dim ar gofnod
Dr Timothee Vlandas Ymddiriedolwr 01 September 2018
Dim ar gofnod
Dr Eric Justin Chaney Ymddiriedolwr 14 January 2018
Dim ar gofnod
Dr Blessing Tendi Ymddiriedolwr 01 November 2017
Dim ar gofnod
Dr Katie Helen Sullivan De Estrada Ymddiriedolwr 01 September 2017
Dim ar gofnod
Dr Thomas Hale Ymddiriedolwr 01 October 2014
Dim ar gofnod
Hugh Whittaker Ymddiriedolwr 07 May 2014
Dim ar gofnod
Dr Timothy Power Ymddiriedolwr 05 December 2013
Dim ar gofnod
PROFESSOR DOMINIC JOHNSON Ymddiriedolwr 14 April 2013
Dim ar gofnod
Dr RAMON SARRO Ymddiriedolwr 20 March 2013
Dim ar gofnod
Professor Paul Betts Ymddiriedolwr 20 March 2013
Dim ar gofnod
Dr ROY ALLISON Ymddiriedolwr 26 March 2012
Dim ar gofnod
Dr LAURENT MIGNON Ymddiriedolwr 26 March 2012
OXFORD CENTRE FOR HEBREW AND JEWISH STUDIES
Derbyniwyd: Ar amser
PROFESSOR LEIGH ANN PAYNE Ymddiriedolwr 11 May 2011
Dim ar gofnod
Dr WALTER TICE ARMBRUST Ymddiriedolwr 11 May 2011
Dim ar gofnod
Dr DAVID JOHNSON Ymddiriedolwr 11 April 2011
Dim ar gofnod
Dr DAVID PRATTEN Ymddiriedolwr 11 April 2011
Dim ar gofnod
Prof MICHAEL WILLIS Ymddiriedolwr 11 April 2011
Dim ar gofnod
Dr SHO KONISHI Ymddiriedolwr 11 April 2011
Dim ar gofnod
PROFESSOR TAKEHIKO KARIYA Ymddiriedolwr 11 April 2011
Dim ar gofnod
Dr PAUL CHAISTY Ymddiriedolwr 11 April 2011
Dim ar gofnod
Professor Faisal Devji Ymddiriedolwr 11 April 2011
VIQUARAN NISA NOON AND FIROZ KHAN NOON EDUCATIONAL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
THE CHARLES WALLACE PAKISTAN TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Prof Eugene Rogan Ymddiriedolwr 11 April 2011
THE AGA KHAN UNIVERSITY (INTERNATIONAL) IN THE UNITED KINGDOM
Derbyniwyd: Ar amser
Dr DIEGO SANCHEZ-ANCOCHEA Ymddiriedolwr 11 April 2011
Dim ar gofnod
Dr NANDINI GOOPTU Ymddiriedolwr 11 April 2011
Dim ar gofnod
Dr RACHEL MURPHY Ymddiriedolwr 11 April 2011
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2019 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023
Cyfanswm Incwm Gros £7.62m £8.06m £10.05m £9.05m £11.77m
Cyfanswm gwariant £8.84m £7.50m £6.92m £8.24m £8.64m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £2.17m £2.30m £4.50m £2.39m £4.59m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £562.00k £131.00k £3.00k £132.00k £405.00k
Incwm - Weithgareddau elusennol £4.03m £3.77m £3.85m £4.20m £4.47m
Incwm - Gwaddolion £626.00k £547.00k £602.00k £293.00k £172.00k
Incwm - Buddsoddiad £870.00k £1.62m £1.52m £1.94m £2.30m
Incwm - Arall £0 £231.00k £179.00k £387.00k £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £1.86m £230.02k £3.15m
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £8.03m £7.15m £6.67m £7.67m £7.97m
Gwariant - Ar godi arian £816.00k £348.00k £256.00k £565.00k £676.00k
Gwariant - Llywodraethu £0 £19.00k £20.00k £24.00k £27.00k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £12.00k £1.00k £11.00k £195.00k £1.00k
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 31/07/2019 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023
Asedau hunan ddefnydd £25.15m £73.67m £59.56m £30.69m £90.00m
Buddsoddiadau tymor hir £49.74m £3.97m £31.46m £61.41m £110.00k
Cyfanswm asedau £5.07m £7.38m £6.83m £4.94m £2.42m
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd -£1.25m -£754.00k -£719.00k -£1.12m -£746.00k
Cyfanswm rhwymedigaethau £4.58m £11.87m £11.95m £8.20m £3.34m

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2023 20 Mawrth 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2023 20 Mawrth 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2022 22 Mawrth 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2022 22 Mawrth 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2021 28 Ebrill 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2021 28 Ebrill 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2020 09 Mehefin 2021 9 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2020 09 Mehefin 2021 9 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2019 22 Mai 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2019 22 Mai 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
St. Antony's College
62 Woodstock Road
OXFORD
OX2 6JF
Ffôn:
01865284742