THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST KYNEBURGHA CASTOR WITH UPTON AND STIBBINGTON AND WATER NEWTON

Rhif yr elusen: 1142771
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Church of England place of worship

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £134,940
Cyfanswm gwariant: £141,288

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Peterborough

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 07 Gorffennaf 2011: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • Castor & Ailsworth St Kyneburgha PCC (Enw gwaith)
  • ST KYNEBURGHA'S PCC, CASTOR (Enw blaenorol)
  • THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST KYNEBURGHA CASTOR WITH ST JOHN THE BAPTIST UPTON (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

25 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Nadia May Stoney Ymddiriedolwr 01 August 2024
Dim ar gofnod
Susan Edwards Ymddiriedolwr 11 May 2023
Dim ar gofnod
Michael John Samways Ymddiriedolwr 11 May 2023
Dim ar gofnod
Benjamin Squire Ymddiriedolwr 01 October 2022
Dim ar gofnod
janet Armitage Ymddiriedolwr 01 September 2022
THE CATHEDRALS ADMINISTRATION AND FINANCE ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Shilo Varughese Ymddiriedolwr 26 June 2022
Dim ar gofnod
Charlotte Loiuse Bradshaw Ymddiriedolwr 01 June 2022
Dim ar gofnod
Julian Keith Burton Ymddiriedolwr 19 May 2022
PETERBOROUGH ANGLICAN CURSILLO
Derbyniwyd: Ar amser
David John Walker Ymddiriedolwr 19 May 2022
Dim ar gofnod
Oliver James Southgate Ymddiriedolwr 20 May 2021
Dim ar gofnod
Karen Bailey Ymddiriedolwr 25 April 2017
Dim ar gofnod
AMANDA LOUISE MILLEN Ymddiriedolwr 01 September 2016
Dim ar gofnod
CHRISTINE MURRELL Ymddiriedolwr 22 April 2016
Dim ar gofnod
PETER FRANCIS THOMPSON Ymddiriedolwr 22 April 2016
Dim ar gofnod
Rev David Ridgeway Ymddiriedolwr 01 April 2015
THE JMH CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
David Nicholas Edwards Ymddiriedolwr 01 April 2015
Dim ar gofnod
Anne Janet Megan Perkins Ymddiriedolwr 01 February 2014
Dim ar gofnod
STEPHEN GRYS Ymddiriedolwr 07 July 2011
Dim ar gofnod
DANIEL FITZJOHN Ymddiriedolwr 07 July 2011
Dim ar gofnod
WILLIAM MANTON BAXTER Ymddiriedolwr 07 July 2011
Good Neighbours-Rural Peterborough
Derbyniwyd: Ar amser
ELISABETH ANNE BROWN Ymddiriedolwr 07 July 2011
Dim ar gofnod
MRS JO MORRIS Ymddiriedolwr 23 May 2011
Dim ar gofnod
MRS JAY WINFREY Ymddiriedolwr 23 May 2011
Dim ar gofnod
LYN PATRICIA BELL Ymddiriedolwr 30 May 2001
Dim ar gofnod
ISOBEL CLAIRE HARRIS Ymddiriedolwr 19 May 1990
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £155.79k £115.30k £113.87k £133.09k £134.94k
Cyfanswm gwariant £143.31k £136.06k £150.26k £131.06k £141.29k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £5.70k £3.22k £4.51k £4.71k £3.69k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 06 Mehefin 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 06 Mehefin 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 12 Gorffennaf 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 12 Gorffennaf 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 22 Mehefin 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 22 Mehefin 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 16 Mehefin 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 16 Mehefin 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 27 Medi 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 27 Medi 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
THE BENEFICE OFFICE
THE CEDAR CENTRE
CHURCH WALK
CASTOR
PETERBOROUGH
PE5 7AY
Ffôn:
07786030936