ORION SYMPHONY ORCHESTRA

Rhif yr elusen: 1145038
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (39 diwrnod yn hwyr)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The Orion Orchestra is a London-based symphony orchestra for exceptionally talented young musicians soon to leave music college. Performing within the city's most prestigious venues, it aims to encompass the full range of orchestral styles and disciplines its members will encounter in their later professional lives, from operatic and orchestral music to contemporary and fusion styles.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £142,675
Cyfanswm gwariant: £113,438

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr hefyd yn gyfarwyddwyr yr is-gyrff.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr yn derbyn taliadau neu fuddion gan yr elusen oherwydd eu bod yn darparu gwasanaethau i'r elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Llundain Fwyaf

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 13 Rhagfyr 2011: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

11 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
CHRISTIAN GROBEL Ymddiriedolwr 26 February 2025
RE-ENGAGE LTD
Derbyniwyd: Ar amser
Charles Kirby Ymddiriedolwr 26 February 2025
Dim ar gofnod
Peter Sheppard Ymddiriedolwr 09 April 2024
Dim ar gofnod
IAN MCLEAN ADAMS Ymddiriedolwr 13 June 2022
AMNESTY INTERNATIONAL UK SECTION CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE NURTURE GROUP NETWORK LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
MUSICAL BOROUGHS TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
LONDON HANDEL SOCIETY LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
EMPLOYERS NETWORK FOR EQUALITY AND INCLUSION
Derbyniwyd: Ar amser
Christopher John Colosimo Ymddiriedolwr 13 June 2022
Dim ar gofnod
TOBY PURSER Ymddiriedolwr 13 June 2019
THE PEACE AND PROSPERITY TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Janet Cassidy Ymddiriedolwr 25 October 2018
Dim ar gofnod
Denis Cassidy Ymddiriedolwr 25 October 2018
Dim ar gofnod
Karen Phillipps Ymddiriedolwr 25 October 2018
Dim ar gofnod
MARGARET POLLOCK Ymddiriedolwr 04 October 2017
Dim ar gofnod
Andrew Hollingsworth Ymddiriedolwr 16 January 2014
THE VINCENTIAN VOLUNTEERS LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £89.07k £22.82k £81.78k £103.28k £142.68k
Cyfanswm gwariant £86.56k £8.28k £69.39k £114.35k £113.44k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 11 Mawrth 2025 39 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 11 Mawrth 2025 39 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 11 Mawrth 2025 405 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 11 Mawrth 2025 405 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 26 Ionawr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 26 Ionawr 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 28 Ionawr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 07 Ebrill 2021 66 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 07 Ebrill 2021 66 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
1 St Giles Road
Camberwell
London
SE5 7RL
Ffôn:
07928703131