Hanes ariannol GREEN TEMPLETON COLLEGE

Rhif yr elusen: 1142297
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £6.21m £6.62m £6.35m £7.56m £9.23m
Cyfanswm gwariant £6.79m £7.38m £8.96m £7.62m £7.74m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £763.00k £1.40m £572.00k £583.00k £1.97m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £285.00k £98.00k £110.00k £199.00k £213.00k
Incwm - Weithgareddau elusennol £3.20m £3.31m £3.99m £4.43m £4.71m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £1.71m £1.67m £1.68m £2.21m £2.29m
Incwm - Arall £252.00k £139.00k £3.00k £136.00k £51.00k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £21.00k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £6.59m £7.19m £8.74m £7.09m £7.23m
Gwariant - Ar godi arian £203.00k £150.00k £181.00k £413.00k £396.00k
Gwariant - Llywodraethu £25.00k £2.47m £0 £47.00k £27.00k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £1.00k £1.00k £0 £87.00k £48.00k
Gwariant - Arall £0 £40.00k £32.00k £113.00k £115.00k