SOUTHAMPTON METHODIST CIRCUIT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Southampton Methodist Circuit shares the purposes of the Methodist Church, set out in the Methodist Church Act, being the advancement of: 1. the Christian faith 2. any charitable or other purposes for the time being of any body of the Methodist Church or any institution subsidiary or ancillary to the Methodist Church or any charity being a charity subsidiary or ancillary to the Methodist Church
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

28 Ymddiriedolwyr
25 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Hampshire
Llywodraethu
- 21 Mehefin 2011: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
28 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lynne Kathleen Matthews | Ymddiriedolwr | 01 September 2024 |
|
|||||
Loreen Anderson | Ymddiriedolwr | 01 September 2024 |
|
|
||||
Linda Matthews | Ymddiriedolwr | 01 September 2024 |
|
|
||||
Richard Forbes | Ymddiriedolwr | 08 February 2024 |
|
|
||||
Rita Duell | Ymddiriedolwr | 31 October 2023 |
|
|
||||
Rev Penny Thorne | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Jemma Hack | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|||||
Sue Sapsard | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Michael Bliss | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Jennifer S Hunkin | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Rev Stephen E Robinson | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Christine Hughes | Ymddiriedolwr | 15 February 2022 |
|
|
||||
Rev John Hughes | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Manosree Fordham | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
DAVID EDMONDS | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|||||
Deborah Anne Craggs | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|||||
Rev Anthony Parkinson | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
Lesley Butterfield | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
Andrew Franks | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
RUSSELL Joshua HACK | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|||||
David Anthony Woodbury | Ymddiriedolwr | 09 February 2014 |
|
|
||||
MARK RAYMOND PRICE | Ymddiriedolwr | 19 March 2013 |
|
|
||||
DON SKINNER | Ymddiriedolwr | 19 March 2013 |
|
|
||||
HAZEL IRISH | Ymddiriedolwr | 21 December 2012 |
|
|||||
NEIL ROGER HITCH | Ymddiriedolwr | 21 June 2011 |
|
|||||
CHRISTINA MARJORIE LLOYD PRITCHARD BTH PGCE | Ymddiriedolwr | 21 June 2011 |
|
|
||||
DAVID JOHN WOODMAN | Ymddiriedolwr | 13 June 2011 |
|
|
||||
MRS GILL ROBINSON | Ymddiriedolwr | 13 June 2011 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £338.41k | £335.35k | £1.18m | £436.12k | £261.36k | |
|
Cyfanswm gwariant | £369.10k | £517.72k | £732.23k | £388.24k | £257.51k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £39.67k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £7.78k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £1.13m | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £732.23k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £100.71k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £51.63k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 27 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 27 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 30 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 30 Mawrth 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 31 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 31 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 25 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 25 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 10 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 10 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEED OF UNION (1932) AND METHODIST CHURCH ACT (1976) ADOPTED 20/10/1932
Gwrthrychau elusennol
THE PURPOSES OF THE METHODIST CHURCH ARE AND SHALL BE DEEMED TO HAVE BEEN SINCE THE DATE OF UNION THE ADVANCEMENT OF: A) THE CHRISTIAN FAITH IN ACCORDANCE WITH THE DOCTRINAL STANDARDS AND THE DISCIPLINE OF THE METHODIST CHURCH; B) ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY CONNEXIONAL, DISTRICT, CIRCUIT, LOCAL OR OTHER ORGANISATION OF THE METHODIST CHURCH; C) ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY SOCIETY OR INSTITUTION SUBSIDIARY OR ANCILLARY TO THE METHODIST CHURCH; D) ANY PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY CHARITY BEING A CHARITY SUBSIDIARY OR ANCILLARY TO THE METHODIST CHURCH
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
66 SHANKLIN ROAD
SOUTHAMPTON
SO15 7RF
- Ffôn:
- 07901558317
- E-bost:
- richardforbes111@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window