CHINESE FAMILY FOR CHRIST UK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Marriage Enrichment Retreat (MER) provides knowledge and skills training for married couples to enhance relationships. In 2021, all the planned basic MER1 and advanced MER2 were cancelled due to the pandemic. During 2021, the President and some Board members made use of virtual online marriage and family meetings to promote the MER courses and to keep in touch with MER couples.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Dibenion Elusennol Erall
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 15 Chwefror 2012: Cofrestrwyd
- CFFC UK (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VINCENT JOO KENG LIM FCCA MA | Cadeirydd | 14 July 2011 |
|
|
||||
Delon Kit Lung HUI | Ymddiriedolwr | 28 March 2020 |
|
|
||||
Guowei HONG | Ymddiriedolwr | 15 November 2019 |
|
|||||
Dr Kwok Keung Yau | Ymddiriedolwr | 21 September 2019 |
|
|||||
Mr Q Feng | Ymddiriedolwr | 27 May 2018 |
|
|
||||
Alex Chuang | Ymddiriedolwr | 26 May 2018 |
|
|
||||
ALICE YEUNG BA, MME | Ymddiriedolwr | 06 February 2012 |
|
|
||||
GODWIN TO CPFA | Ymddiriedolwr | 14 July 2011 |
|
|
||||
Dr PETER CHING-TAI CHIU M ED, ED D | Ymddiriedolwr | 14 July 2011 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £25.96k | £12.03k | £14.62k | £30.06k | £20.23k | |
|
Cyfanswm gwariant | £23.82k | £6.10k | £10.24k | £29.56k | £21.99k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 26 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 25 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 25 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 31 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 23 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 18 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 18 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 04/07/2011 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 09/02/2012
Gwrthrychau elusennol
4.1. TO EDUCATE THE PUBLIC CONCERNING THE BENEFITS OF SECURE COUPLE RELATIONSHIPS, MARRIAGE AND FAMILY LIFE IN ORDER TO IMPROVE THE EMOTIONAL, SEXUAL AND SPIRITUAL WELL-BEING OF INDIVIDUALS WHICH IS DERIVED FROM COMMITTED RELATIONSHIPS; 4.2. TO SEEK TO ENHANCE, THE GOOD HEALTH, BOTH MENTAL AND PHYSICAL, OF ADULTS AND CHILDREN BY INCREASING PUBLIC AWARENESS OF THE BENEFIT OF COMMITTED COUPLE RELATIONSHIPS, MARRIAGE, AND FAMILY LIFE; 4.3. TO PROVIDE COUNSELLING, ADVICE, EDUCATION, GUIDANCE AND RELIEF TO ADULTS AND/OR CHILDREN IN RELATION TO ANY ASPECT OF CONTEMPORARY LIFE OR WORK WHICH: 4.3.1. MAY PREJUDICE THEIR PHYSICAL OR MENTAL WELL BEING; OR 4.3.2. INFLUENCE, EITHER DIRECTLY OR INDIRECTLY, THEIR PRESENT OR FUTURE FAMILY OR COUPLE RELATIONSHIP; AND 4.4. TO PROMOTE RESEARCH INTO ALL OF THE ABOVE OBJECTS AND TO MAKE THE RESULTS AVAILABLE TO THE PUBLIC.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
70 DOWDESWELL CLOSE
LONDON
SW15 5RL
- Ffôn:
- 02088781929
- E-bost:
- cffc.org.uk@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window