THE COLLEGE OF ST PETER LE BAILEY IN THE UNIVERSITY OF OXFORD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
THE ADVANCEMENT OF LEARNING, SCHOLARSHIP AND RESEARCH
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2024
Cyfanswm incwm:
£12,428,000
Roddion a chymynroddion | £1.72m | |
Weithgareddau elusennol | £7.79m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £387.00k | |
Buddsoddiadau | £2.53m | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£9,964,000
Codi arian | £1.11m | |
Weithgareddau elusennol | £8.85m | |
Arall | £0 |
£4,241,000 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £1.11m | |
Gwariant elusennol | £8.85m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £2.46m |
Codi arian a Arall Gwariant | £1.11m | |
Gwariant elusennol | £8.85m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £6.71m |
Pobl

138 Gweithwyr
31 Ymddiriedolwyr
1 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 12 |
£70k i £80k | 2 |
£80k i £90k | 1 |
£130k i £140k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Swydd Rydychen
Llywodraethu
- 29 Gorffennaf 2011: Cofrestrwyd
- ST PETER'S COLLEGE, OXFORD (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
31 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor Judith Buchanan | Cadeirydd | 01 October 2019 |
|
|
||||
Prof Thomas Alan Adcock Adcock | Ymddiriedolwr | 01 April 2025 |
|
|
||||
Prof Randy Bruno | Ymddiriedolwr | 01 January 2025 |
|
|
||||
Dr Bridget Penman | Ymddiriedolwr | 01 October 2024 |
|
|
||||
Dr Hashem Abushama | Ymddiriedolwr | 01 September 2024 |
|
|
||||
Prof Matthew Fuchter | Ymddiriedolwr | 01 September 2024 |
|
|
||||
Simon Terry Jones | Ymddiriedolwr | 01 April 2024 |
|
|||||
Dr Violetta Miriam Bianca Splitter | Ymddiriedolwr | 01 March 2024 |
|
|
||||
Catherine Janet Whalley | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||
Prof Adam Kirrander | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Prof Robert Hilton | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Prof Sarah Hill | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
||||
Professor Lavanya Rajamani | Ymddiriedolwr | 01 August 2019 |
|
|||||
Dr David Alonso Monge | Ymddiriedolwr | 01 April 2019 |
|
|
||||
Dr Joanna Neilly | Ymddiriedolwr | 01 October 2017 |
|
|
||||
PROFESSOR CHARLES MONROE | Ymddiriedolwr | 01 October 2016 |
|
|
||||
Dr STEPHEN DAVID TUFFNELL | Ymddiriedolwr | 01 October 2015 |
|
|
||||
Professor MARINA MACKAY | Ymddiriedolwr | 01 October 2014 |
|
|
||||
Dr INES MORENO DE BARREDA | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||
Dr Daron Burrows | Ymddiriedolwr | 08 February 2014 |
|
|
||||
PROFESSOR SONDRA HAUSNER | Ymddiriedolwr | 30 May 2013 |
|
|
||||
Dr MASSIMO ANTONINI | Ymddiriedolwr | 29 July 2011 |
|
|
||||
Dr TIMOTHY MAWSON | Ymddiriedolwr | 29 July 2011 |
|
|
||||
PROFESSOR ABIGAIL WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 29 July 2011 |
|
|
||||
PROFESSOR NICHOLAS LAKIN | Ymddiriedolwr | 29 July 2011 |
|
|
||||
PROFESSOR CHRISTOPHER JOHN FOOT | Ymddiriedolwr | 29 July 2011 |
|
|
||||
Dr HUW DORKINS FRCP FRCPATH | Ymddiriedolwr | 29 July 2011 |
|
|
||||
PROFESSOR LIONEL MASON | Ymddiriedolwr | 29 July 2011 |
|
|
||||
Dr PETER KAIL | Ymddiriedolwr | 29 July 2011 |
|
|
||||
Dr CLAIRE WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 20 July 2011 |
|
|
||||
Dr GEOFFREY NICHOLLS | Ymddiriedolwr | 20 July 2011 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £18.78m | £9.24m | £11.04m | £11.49m | £12.40m | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.38m | £8.24m | £11.26m | £9.90m | £9.96m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £133.80k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £12.16m | £3.42m | £2.74m | £1.90m | £1.72m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £56.00k | £1.00k | £85.00k | £148.00k | £387.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £4.69m | £4.59m | £6.34m | £7.11m | £7.79m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £59.00k | £615.00k | £17.00k | £25.00k | £25.00k | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.69m | £1.68m | £1.87m | £2.36m | £2.53m | |
|
Incwm - Arall | £248.00k | £167.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £137.15k | £283.00k | £385.08k | £567.05k | £23.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £7.45m | £7.30m | £10.21m | £8.74m | £8.85m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £896.00k | £921.00k | £1.01m | £1.16m | £1.11m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £20.00k | £21.00k | £23.00k | £28.00k | £1.24m | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £373.00k | £490.00k | £425.00k | £447.00k | £419.00k | |
|
Gwariant - Arall | £39.00k | £26.00k | £45.00k | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £28.92m | £29.37m | £34.88m | £42.62m | £45.49m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £50.33m | £59.49m | £58.85m | £58.25m | £62.19m | |
|
Cyfanswm asedau | £24.02m | £24.27m | £20.70m | £13.35m | £11.45m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | -£1.44m | -£1.20m | -£2.69m | -£1.71m | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £23.66m | £23.39m | £23.79m | £23.49m | £23.42m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2024 | 26 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2024 | 26 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 18 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 18 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 07 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 07 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 18 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | 18 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 27 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | 27 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
ROYAL CHARTER GRANTED 22/11/1961 STATUTES 26/07/1995
Gwrthrychau elusennol
(A)(I) TO MAINTAIN AND PROMOTE EDUCATION RELIGION AND LEARNING FOR AND AMONG STUDENTS GENERALLY OF WHATEVER RELIGIOUS PERSUASION AND ESPECIALLY TO GIVE AID TO STUDENTS IN STRAITENED OR REDUCED CIRCUMSTANCES WHO SHALL BE DEEMED WORTHY THEREOF BY ITS COUNCIL BY WAY OF BURSARIES, SCHOLARSHIPS, EXHIBITIONS OR BY SUCH OTHER MEANS AS IN THE OPINION OF AND AT THE ABSOLUTE DISCRETION OF THE COUNCIL BE MOST CONDUCIVE TO THE ADVANCEMENT OF SUCH STUDENTS AND THE ATTAINMENT OF THESE OBJECTS. (II)TO TRAIN, CHERISH AND ENCOURAGE CANDIDATES FOR HOLY ORDERS IN THE CHURCH OF ENGLAND OR ANY STUDENTS OR OTHER PERSONS INTENDING TO LABOUR FOR FOREIGN MISSIONS WITH WHICH THE MINISTRY OF THE LATE BISHOP JAMES HANNINGTON WAS PARTICULARLY IDENTIFIED. (III)TO DIFFUSE SOUND INFORMATION AND TEACHING OF AND IN CHRISTIAN PRINCIPLES AND DOCTRINE IN CONFORMITY WITH HOLY SCRIPTURE AND PARTICULARLY THE PROTESTANT AND REFORMED TEACHING OF THE CHURCH OF ENGLAND AS SET FORTH IN THE BOOK OF COMMON PRAYER ANNEXED TO THE ACT OF UNIFORMITY OF 1662 AND THE 39 ARTICLES OF RELIGION AND ORDINAL AS NOW ORDINARILY BOUND UP WITH SUCH BOOK AND SO THAT THE TEACHING OF THE HALL AND THE CONDUCT OF THE SERVICES IN THE CHAPEL THEREOF SHALL BE IN ALL RESPECTS IN ACCORDANCE WITH SUCH PRINCIPLES. (IV)GENERALLY TO DO ALL OTHER INCIDENTAL THINGS WHICH MAY BE CONDUCIVE TO THE FURTHERANCE AND ELUCIDATION OF SUCH OBJECTS AND PRINCIPLES; (B)TO PROVIDE FOR MEMBERS OF THE UNIVERSITY OF OXFORD A COLLEGE WHEREIN THEY MAY PARTICIPATE IN THE EDUCATIONAL FACILITIES OFFERED BY, AND STUDY FOR DEGREES IN, THE UNIVERSITY OF OXFORD.
Maes buddion
OXFORD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
ST. PETERS COLLEGE
NEW INN HALL STREET
OXFORD
OX1 2DL
- Ffôn:
- 01865278879
- E-bost:
- accounts@spc.ox.ac.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window