VINEYARD COMMUNITY CENTRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Vineyard Community Centre opened in March 2012 with a vision to meet needs for the homeless and the socially excluded. The Centre provides a morning drop-in, an afternoon community cafe, a foodbank and a charity shop.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Cyfanswm incwm:
£697,502
Roddion a chymynroddion | £606.00k | |
Weithgareddau elusennol | £76.68k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £2.86k | |
Buddsoddiadau | £6.94k | |
Arall | £5.03k |
Cyfanswm gwariant:
£700,792
Codi arian | £12.15k | |
Weithgareddau elusennol | £688.64k | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £3,623 o 1 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £12.15k | |
Gwariant elusennol | £688.64k |
Pobl

17 Gweithwyr
6 Ymddiriedolwyr
218 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Richmond Upon Thames
Llywodraethu
- 15 Hydref 2020: y derbyniwyd cronfeydd gan 1170340 HAM INSTITUTE
- 23 Medi 2011: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonica Mushi BA | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||
REV Stephen Edward Langridge MA Oxon | Ymddiriedolwr | 17 September 2018 |
|
|
||||
David William Smith | Ymddiriedolwr | 14 November 2016 |
|
|
||||
Lydia Edith Palmer BA | Ymddiriedolwr | 15 June 2015 |
|
|
||||
Peter Flower BA AKC | Ymddiriedolwr | 23 September 2011 |
|
|||||
ROBERT MICHAEL KIMMERLING BA | Ymddiriedolwr | 23 September 2011 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £673.09k | £810.89k | £535.95k | £808.54k | £697.50k | |
|
Cyfanswm gwariant | £559.17k | £636.89k | £657.90k | £722.46k | £700.79k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £11.00k | £3.62k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £621.59k | £793.83k | £434.08k | £709.49k | £606.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £14.24k | £7.00k | £35.83k | £53.53k | £2.86k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £37.10k | £9.76k | £63.11k | £43.21k | £76.68k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £156 | £297 | £600 | £1.69k | £6.94k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £2.34k | £623 | £5.03k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £9 | £0 | £1.00k | £5.00k | £1.37k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £485.11k | £593.15k | £611.94k | £701.38k | £688.64k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £74.06k | £43.74k | £45.97k | £21.08k | £12.15k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £229.60k | £1.83k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £0 | £0 | £18.49k | £22.37k | £21.90k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £251.44k | £425.83k | £283.97k | £367.25k | £367.64k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £8.57k | £8.96k | £7.55k | £8.62k | £11.83k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 29 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 29 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 06 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 06 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 14 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 14 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 29 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 29 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 20 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 20 Chwefror 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 14/07/2011 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 12/09/2011
Gwrthrychau elusennol
1. THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN FAITH FOR THE PUBLIC BENEFIT IN RICHMOND-UPON-THAMES 2. THE RELIEF OF NEED AND SICKNESS IN THE COMMUNITY WITH A FOCUS ON HELPING THOSE WHO ARE SOCIALLY OR ECONOMICALLY DISADVANTAGED 3. THE ADVANCEMENT OF SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES THAT ARE EXCLUSIVELY CHARITABLE UNDER THE LAWS OF ENGLAND AND WALES AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME DECIDE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Vineyard Centre
The Vineyard
Richmond
Richmond
Surrey
TW10 6AQ
- Ffôn:
- 02082399383
- E-bost:
- Peter@vineyardcommunity.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window