Hanes ariannol DEVON RAPE CRISIS AND SEXUAL ABUSE SERVICES

Rhif yr elusen: 1144548
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £494.60k £706.18k £561.97k £660.81k £685.13k
Cyfanswm gwariant £461.38k £599.19k £618.51k £669.95k £694.04k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £117.95k £243.19k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £118.75k £219.35k £424.49k £446.56k £72.62k
Incwm o roddion a chymynroddion N/A £699.72k £12.38k £510.86k £407.84k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A £0 £3.50k £0 £27.86k
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A £0 £541.93k £11.07k £243.19k
Incwm - Gwaddolion N/A £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad N/A £654 £150 £884 £133
Incwm - Arall N/A £5.80k £4.00k £138.00k £6.12k
Incwm - Cymynroddion N/A £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A £599.19k £614.21k £663.31k £684.73k
Gwariant - Ar godi arian N/A £0 £0 £0 £9.30k
Gwariant - Llywodraethu N/A £2.40k £2.52k £3.00k £5.13k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall N/A £0 £4.30k £6.63k £0