Hanes ariannol THE COLLEGE OF THE HOLY AND UNDIVIDED TRINITY IN THE UNIVERSITY OF OXFORD OF THE FOUNDATION OF SIR THOMAS POPE

Rhif yr elusen: 1143755
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £9.88m £9.14m £11.21m £11.25m £12.42m
Cyfanswm gwariant £9.32m £8.93m £12.01m £11.90m £11.83m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £352.03k £317.84k £16.03k £32.18k £222.52k
Incwm o roddion a chymynroddion £2.44m £2.67m £2.59m £1.52m £1.03m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £246.89k £35.00k £102.22k £261.99k £380.02k
Incwm - Weithgareddau elusennol £4.17m £3.65m £5.17m £5.89m £6.56m
Incwm - Gwaddolion £767.13k £988.46k £137.30k £286.50k £53.85k
Incwm - Buddsoddiad £3.44m £3.46m £3.47m £3.83m £4.47m
Incwm - Arall £352.16k £318.17k £21.27k £36.70k £29.71k
Incwm - Cymynroddion £99.87k £501.95k £581.65k £407.67k £105.52k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £8.43m £8.11m £11.14m £10.80m £10.74m
Gwariant - Ar godi arian £895.02k £820.02k £862.03k £1.10m £1.09m
Gwariant - Llywodraethu £23.00k £24.00k £26.00k £31.00k £30.83k
Gwariant - Sefydliad grantiau £1.00k £1.00k £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £167.00k £200.00k £257.01k £380.99k £378.95k
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0