THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIATICAL PARISH OF ST. DUNSTAN'S, CRANBROOK

Rhif yr elusen: 1144409
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

St. Dunstan's, the parish church of Cranbrook, seeks to serve the Mission of God in the town and surrounding area The Mission of St Dunstan's St. Dunstan's exists for the glory of God and as a sign of God's Kingdom in the world. This Mission is expressed through being: A Welcoming Church An Outreaching Church A Caring Church A Worshipping Church A Growing Church

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £108,509
Cyfanswm gwariant: £118,505

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Pobl Ag Anableddau
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Caint

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 24 Hydref 2011: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • ST. DUNSTAN'S PCC, CRANBROOK (Enw gwaith)
  • THE PAROCIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIATICAL PARISH OF ST. DUNSTAN'S, CRANBROOK (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
  • Yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

12 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev John Acourt Tapper Ymddiriedolwr 01 June 2024
Dim ar gofnod
Margaret Day Ymddiriedolwr 01 June 2024
Dim ar gofnod
William Michael Day Ymddiriedolwr 01 June 2024
Dim ar gofnod
Rev Richard King Ymddiriedolwr 27 October 2023
CRANBROOK SCHOOL TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Janette Isobel Lloyd Ymddiriedolwr 21 May 2023
CRANBROOK AND DISTRICT CHORAL SOCIETY
Derbyniwyd: 67 diwrnod yn hwyr
Susan Mary Hooper Ymddiriedolwr 21 May 2023
THE FRIENDS OF KENT CHURCHES
Derbyniwyd: Ar amser
Valerie Ann Piper Ymddiriedolwr 21 May 2023
Dim ar gofnod
Elizabeth Hancock Ymddiriedolwr 21 May 2023
Dim ar gofnod
Celia Quarrington Ymddiriedolwr 21 May 2023
Dim ar gofnod
Andrew John Gasson Ymddiriedolwr 01 April 2021
KATHERINE ELISABETH WOOD CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Christopher Robin Stead Ymddiriedolwr 01 February 2021
THE FRIENDS OF THE PARISH CHURCH OF SAINT DUNSTAN, CRANBROOK
Derbyniwyd: Ar amser
Alun Aneuryn Jones Ymddiriedolwr 29 April 2018
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £226.98k £156.92k £125.49k £149.40k £108.51k
Cyfanswm gwariant £190.94k £197.28k £108.81k £135.50k £118.51k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 25 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 25 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 27 Ebrill 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 27 Ebrill 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 17 Mai 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 17 Mai 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 04 Chwefror 2022 96 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 04 Chwefror 2022 96 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 08 Rhagfyr 2020 38 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 08 Rhagfyr 2020 38 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
ST DUNSTAN'S CHURCH OFFICE
Church House
Stone Street
CRANBROOK
TN17 3HA
Ffôn:
01580 715861