ALDERSHOT METHODIST MILITARY TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Supports the work of the Methodist Church among forces communities by making grants to the Methodist Church and other Methodist bodies.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelRoedd un neu fwy o'r cyflogeion yn ymddiriedolwyr yn flaenorol
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Gweithgareddau Crefyddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 06 Medi 2011: Cofrestrwyd
- AMMT (Enw gwaith)
- Buddiannau croes
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev William Gates | Ymddiriedolwr | 24 September 2024 |
|
|
||||
Rev Richard Smith | Ymddiriedolwr | 14 July 2022 |
|
|
||||
Stephen Brian Mansel Roberts | Ymddiriedolwr | 13 October 2020 |
|
|
||||
SALLY PRESS | Ymddiriedolwr | 06 September 2011 |
|
|||||
SUSAN M SMITH | Ymddiriedolwr | 06 September 2011 |
|
|
||||
DAVID WILKES | Ymddiriedolwr | 05 September 2011 |
|
|
||||
DAVID KENDALL | Ymddiriedolwr | 05 September 2011 |
|
|
||||
DAVID BARWICK | Ymddiriedolwr | 05 September 2011 |
|
|
||||
NICHOLAS WHITE | Ymddiriedolwr | 05 September 2011 |
|
|
||||
Rev COLIN WEIR | Ymddiriedolwr | 05 September 2011 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £90.01k | £56.55k | £84.71k | £80.78k | £50.83k | |
|
Cyfanswm gwariant | £190.58k | £480.64k | £136.88k | £137.41k | £69.46k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 13 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 13 Chwefror 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 08 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 08 Chwefror 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 27 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 27 Chwefror 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 25 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 25 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 23 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 23 Chwefror 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 08/09/1859 AS AMENDED BY SCHEME DATED 12/02/2014 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 03/02/2014
Gwrthrychau elusennol
1. THE ADVANCEMENT OF RELIGION IN ACCORDANCE WITH THE PURPOSES OF THE METHODIST CHURCH THROUGHOUT THE ARMED FORCES ACROSS THE WORLD FOR THE PUBLIC BENEFIT IN PARTICULAR BUT WITHOUT LIMITATION TO THE GENERALITY OF THE FOREGOING BY: (I) PROVIDING METHODIST CHAPLAINS AND LAY WORKERS TO MINISTER TO SERVICE PERSONNEL IN THE ARMED FORCES REGARDLESS OF THEIR FAITH OR ABSENCE OF FAITH; (II) SUPPORTING THE WORK OF THE METHODIST FORCES BOARD; AND 2. PERMITTING THE TRUST PROPERTY TO BE USED IN FURTHERANCE OF THE WIDER PURPOSES OF THE METHODIST CHURCH (INCLUDING, IF THE TRUSTEES DEEM FIT, MAINTAINING A PLACE OR PLACES OF RELIGIOUS WORSHIP FOR THE USE OF BOTH MILITARY AND CIVILIAN PERSONNEL.)
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
68 Caswell Close
FARNBOROUGH
Hampshire
GU14 8TD
- Ffôn:
- 07918175470
- E-bost:
- PETROS.HOWSON@BTINTERNET.COM
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window