STAMFORD STREET PASTORS INITIATIVE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
In coordination with the local police and the town CCTV operations we run patrols on Saturday nights in the town of Stamford, assisting those in difficulty between 9.30pm and 4am. There are further patrols for special events such as the town's fair week in early March and during festivals etc. We also publicise our work in a variety of forums.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Swydd Lincoln
Llywodraethu
- 15 Mehefin 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 1140515 PETERBOROUGH STREET PASTORS SCHEME
- 03 Tachwedd 2011: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Susan Peacock | Ymddiriedolwr | 13 January 2025 |
|
|
||||
Vivenne Jean Higgins | Ymddiriedolwr | 01 October 2020 |
|
|
||||
Ian George Husbands | Ymddiriedolwr | 12 February 2019 |
|
|
||||
Graham Peter Ellis | Ymddiriedolwr | 08 January 2019 |
|
|
||||
Rev John James Samuel McGarrigle | Ymddiriedolwr | 04 September 2018 |
|
|
||||
Ishobel McNab | Ymddiriedolwr | 04 September 2018 |
|
|
||||
David Wheeler | Ymddiriedolwr | 09 November 2017 |
|
|
||||
SEAN LOAKES | Ymddiriedolwr | 15 October 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.21k | £8.81k | £4.96k | £7.71k | £8.42k | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.64k | £8.81k | £6.60k | £6.68k | £8.29k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 30 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 10 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 18 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 11 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 17 Mawrth 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 16/07/2011
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE EDUCATION IN ACCORDANCE WITH CHRISTIAN PRINCIPLES BY SUCH MEANS AS THE MANAGEMENT COMMITTEE MAY CONSIDER APPROPRIATE IN STAMFORD AND IN SUCH OTHER PARTS OF THE UNITED KINGDOM OR THE WORLD AS THE MANAGEMENT COMMITTEE MAY FROM TIME TO TIME THINK FIT AND TO FULFILL SUCH OTHER PURPOSES WHICH ARE EXCLUSIVELY CHARITABLE ACCORDING TO THE LAW OF ENGLAND AND WALES AND ARE CONNECTED WITH THE CHARITABLE WORK OF THE CHARITY. TO RELIEVE SICKNESS AND FINANCIAL HARDSHIP AND TO PROMOTE AND PRESERVE GOOD HEALTH BY THE PROVISION OF FUNDS GOODS OR SERVICES OF ANY KIND INCLUDING THROUGH THE PROVISION OF COUNSELLING AND SUPPORT IN STAMFORD AND IN SUCH OTHER PARTS OF THE UNITED KINGDOM OR THE WORLD AS THE MANAGEMENT COMMITTEE MAY FROM TIME TO TIME THINK FIT. TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH IN ACCORDANCE WITH THE LICENCE AGREEMENT EXECUTED WITH ASCENSION TRUST AND THE CORE VALUES AND MISSION STATEMENT APPEARING IN THE SCHEDULE HERETO IN STAMFORD AND IN SUCH OTHER PARTS OF THE UNITED KINGDOM OR THE WORLD AS THE MANAGEMENT COMMITTEE MAY FROM TIME TO TIME THINK FIT PARTICULARLY BUT NOT EXCLUSIVELY BY MEANS OF CARING, LISTENING AND HELPING PEOPLE ON THE STREETS AND AT VARIOUS VENUES DAY AND NIGHT.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Stamford Methodist Church
11 Barn Hill
STAMFORD
Lincolnshire
PE9 2AE
- Ffôn:
- 07827602499
- E-bost:
- STAMFORD@STREETPASTORS.ORG.UK
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window