FRIENDS OF NIXON MEMORIAL HOSPITAL,SEGBWEMA, SIERRA LEONE

Rhif yr elusen: 1145455
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The charity supports the Nixon Memorial Hospital in Segbwema Sierra Leone. It funds essential medicine provision, staff training, community health work through latrine building and health education. It facilitates voluntary medical staff to work at the hospital and also funds infrastructure projects including improvements to the water supply on the hospital site.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024

Cyfanswm incwm: £190,113
Cyfanswm gwariant: £81,623

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
  • Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Sierra Leone

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 16 Ionawr 2012: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • F OF N (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

13 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
DR ROBERT BURNIE Cadeirydd 11 October 2014
Dim ar gofnod
Dr Emma Butterfield Ymddiriedolwr 30 November 2024
Dim ar gofnod
Dr Candace Beoku-Betts Ymddiriedolwr 30 November 2024
Dim ar gofnod
Michaela Fitzpatrick-Milton Ymddiriedolwr 19 January 2020
Dim ar gofnod
Janna Burnie Ymddiriedolwr 03 December 2017
Dim ar gofnod
Dr Thomas Kenny Ymddiriedolwr 03 December 2017
Dim ar gofnod
Dr Janet Barter Ymddiriedolwr 01 September 2015
FACULTY OF SEXUAL AND REPRODUCTIVE HEALTHCARE OF THE ROYAL COLLEGE OF OBSTETRICIANS AND GYNAECOLOGISTS
Derbyniwyd: Ar amser
Dr Richard Ronald Rhodes Ymddiriedolwr 05 April 2014
THE QUEENSWAY MEDICAL TRUST
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 22 diwrnod
THE METHODIST CHURCH, POULTON LE FYLDE
Derbyniwyd: Ar amser
KEN LAHAI SHARKA Ymddiriedolwr 30 November 2013
Dim ar gofnod
ELIZABETH CONTEH NURSE Ymddiriedolwr 16 January 2012
SIERRA LEONE DIABETES EDUCATION AND TREATMENT ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
THE ORGANISATION OF SIERRA LEONEAN HEALTHCARE PROFESSIONALS ABROAD (TOSHPA)
Derbyniwyd: Ar amser
Dr SYLVESTER YANKUBA Ymddiriedolwr 16 January 2012
SIERRA LEONE POVERTY RELIEF
Derbyniwyd: Ar amser
ROBERT DIXON Ymddiriedolwr 31 October 2011
NOTTING HILL METHODIST CHURCH
Derbyniwyd: 55 diwrnod yn hwyr
Notting Hill and Harlesden Methodist Circuit
Derbyniwyd: Ar amser
Dr JOHN DAVID COCHRANE DOCTOR Ymddiriedolwr 31 October 2011
REDDITCH ONE WORLD LINK - FRIENDS OF MTWARA
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £27.76k £32.13k £16.04k £34.69k £190.11k
Cyfanswm gwariant £36.28k £26.46k £42.40k £35.47k £81.62k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2024 14 Mai 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2024 14 Mai 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2023 15 Ebrill 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2023 15 Ebrill 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2022 27 Mawrth 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2021 13 Ionawr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2021 13 Ionawr 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2020 22 Mawrth 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2020 22 Mawrth 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
11A DENBIGH ROAD
LONDON
W11 2SJ
Ffôn:
07398980078