SUPPORT U LTD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To provide a safe place for people to discuss LGBT related issues and to offer opportunities to socialise with LGBT people. We have established our advice and support services through the drop in centre, which is integral to providing a holistic approach to supporting the needs of the Reading and surrounding area's Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender communities
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 January 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £63,324 o 3 grant(iau) llywodraeth
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
7 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Roedd un neu fwy o'r cyflogeion yn ymddiriedolwyr yn flaenorol
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Bracknell Forest
- Gorllewin Berkshire
- Reading
- Slough
- Wokingham
Llywodraethu
- 12 Gorffennaf 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 1151346 HEALTHWATCH READING
- 09 Ionawr 2012: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gillian Russell | Cadeirydd | 12 September 2024 |
|
|
||||
Emily Mitchell | Ymddiriedolwr | 22 March 2024 |
|
|
||||
Laurence Jenkins | Ymddiriedolwr | 22 March 2024 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | 31/01/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £147.15k | £237.04k | £238.42k | £247.65k | £247.65k | |
|
Cyfanswm gwariant | £121.34k | £159.86k | £168.85k | £203.62k | £203.62k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £47.17k | £75.15k | £63.32k | £63.32k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2024 | 06 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2024 | 29 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2023 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2023 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2022 | 20 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2022 | 20 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2021 | 13 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2021 | 13 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2020 | 23 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2020 | 23 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 18 JUL 2011 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 06/01/2012
Gwrthrychau elusennol
(1) THE PROMOTION OF EQUALITY AND DIVERSITY PARTICULAR IN RELATION TO LESBIAN, GAY, BISEXUAL AND TRANSGENDER PERSONS (IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY THOSE RESIDENT IN READING) FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC BY: (A) THE ELIMINATION OF DISCRIMINATION ON THE GROUNDS OF GENDER OR SEXUAL ORIENTATION; (B) ADVANCING EDUCATION AND RAISING AWARENESS IN EQUALITY AND DIVERSITY; (C) PROMOTING ACTIVITIES TO FOSTER UNDERSTANDING BETWEEN PEOPLE FROM DIVERSE BACKGROUNDS; (D) CULTIVATING A SENTIMENT IN FAVOUR OF EQUALITY AND DIVERSITY. (2) TO PROMOTE SOCIAL INCLUSION FOR THE PUBLIC BENEFIT BY WORKING WITH PEOPLE IN READING WHO ARE SOCIALLY EXCLUDED ON THE GROUNDS OF THEIR SEXUAL ORIENTATION OR GENDER RE-ASSIGNMENT TO RELIEVE THE NEEDS OF SUCH PEOPLE AND ASSIST THEM TO INTEGRATE INTO SOCIETY. (3) TO RELIEVE THE CHARITABLE NEEDS OF LESBIAN, GAY, BISEXUAL AND TRANSGENDER PERSONS (IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY THOSE RESIDENT IN READING) BY THE PROVISION OF A CENTRE TO OFFER ADVICE AND SUPPORT.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
9 Greyfriars Road
Reading
RG11NU
- Ffôn:
- 01183219111
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window