Hanes ariannol DOLPHIN SCHOOL TRUST

Rhif yr elusen: 1145113
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (130 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £2.63m £2.28m £2.34m £1.56m £1.63m
Cyfanswm gwariant £2.68m £2.11m £2.15m £1.89m £2.00m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £260.19k £39.68k N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £0 £23.06k £0 £0 £37.08k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £2.08m £1.52m £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £2.63m £2.26m £0 £0 £1.59m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £1.17k £1.14k £90 £6 £0
Incwm - Arall £0 £0 £260.19k £39.68k £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £2.68m £2.11m £2.15m £1.89m £2.00m
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £13.49k £0 £12.28k £11.97k £0
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0