Hanes ariannol CITY AND GUILDS OF LONDON ART SCHOOL LIMITED

Rhif yr elusen: 1144708
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £2.87m £2.79m £3.03m £3.68m £3.73m
Cyfanswm gwariant £2.62m £2.94m £3.18m £3.55m £3.69m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £828.17k £501.80k £559.56k £717.13k £637.57k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £1.79k £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £1.93m £2.12m £2.42m £2.85m £2.94m
Incwm - Gwaddolion £253.49k £0 £0 £0 £60.17k
Incwm - Buddsoddiad £20.04k £81.83k £2.90k £59.87k £74.93k
Incwm - Arall £85.70k £89.77k £46.06k £52.49k £81.85k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £2.30m £2.54m £2.75m £3.48m £3.64m
Gwariant - Ar godi arian £31.80k £34.63k £44.42k £71.90k £51.70k
Gwariant - Llywodraethu £28.23k £31.85k £27.34k £51.22k £60.50k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £2.59k £1.79k £2.42k £0 £0
Gwariant - Arall £285.16k £365.35k £378.96k £0 £0