Hanes ariannol WARRINGTON DISTRICT CITIZENS ADVICE BUREAU

Rhif yr elusen: 1145798
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £766.65k £773.29k £737.22k £716.90k £803.26k
Cyfanswm gwariant £708.18k £655.33k £679.28k £703.96k £771.28k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £750.53k £463.99k £602.39k £479.33k £507.33k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £2.19k £695 £456 £826 £79
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £14.16k £714.03k £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £750.53k £758.38k £22.71k £682.56k £800.57k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £23 £54 £25 £465 £2.62k
Incwm - Arall £13.90k £0 £0 £33.05k £0
Incwm - Cymynroddion £0 £695 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £708.18k £655.33k £679.28k £703.96k £771.28k
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £10.31k £655.33k £5.36k £5.40k £4.05k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0