BROMSGROVE & REDDITCH CIRCUIT OF THE METHODIST CHURCH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Part of The Methodist Church
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

37 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Dinas Birmingham
- Swydd Gaerwrangon
- Swydd Warwig
Llywodraethu
- 26 Ionawr 2012: Previously excepted registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
37 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pearl Swanborough | Ymddiriedolwr | 01 September 2024 |
|
|
||||
Alison Thurston | Ymddiriedolwr | 01 September 2024 |
|
|
||||
Sarah Leeson | Ymddiriedolwr | 01 September 2024 |
|
|
||||
Pamela Rose | Ymddiriedolwr | 01 September 2024 |
|
|
||||
David Perry | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
LINDSAY JANE PENISTON | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Roger Ling | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Rev Anne Smith | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Susan Pinfield | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Susan Elizabeth Watson Mrs | Ymddiriedolwr | 09 February 2021 |
|
|
||||
Anne Elizabeth Batchelor | Ymddiriedolwr | 09 February 2021 |
|
|
||||
Terry Clarke | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Latika Singh | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Deacon Janet Thomas | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Deacon Gwynn Bamford | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Christine Allured | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Martin Tingle | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
MAUREEN BROWN | Ymddiriedolwr | 20 June 2018 |
|
|
||||
Alsion Jane McAdam | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
Simon Robert | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
Sally Anne Meredith | Ymddiriedolwr | 29 December 2016 |
|
|
||||
Lyn Gennoe | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||
Mr R Popley | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||
Rev R Wilson | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||
Mr L Last | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||
DAVID LLOYD MORGAN | Ymddiriedolwr | 08 July 2013 |
|
|
||||
Rev Barrie Godfrey Cooke | Ymddiriedolwr | 01 September 2012 |
|
|
||||
GILLIAN KENDRICK | Ymddiriedolwr | 26 January 2012 |
|
|
||||
REV ALAN ROY BIDNELL | Ymddiriedolwr | 26 January 2012 |
|
|
||||
SUSAN Popley | Ymddiriedolwr | 26 January 2012 |
|
|
||||
MARY MARGARET LAST | Ymddiriedolwr | 26 January 2012 |
|
|
||||
TERENCE ALBERT BILL | Ymddiriedolwr | 26 January 2012 |
|
|
||||
ANDREW ROBERT DUNKERS | Ymddiriedolwr | 26 January 2012 |
|
|
||||
SHEILA SHARMAN | Ymddiriedolwr | 26 January 2012 |
|
|
||||
Rev TREVOR LOCKWOOD | Ymddiriedolwr | 12 December 2011 |
|
|
||||
KEITH JAMES THOMAS | Ymddiriedolwr | 12 December 2011 |
|
|||||
Rev STEPHEN LEVETT | Ymddiriedolwr | 12 December 2011 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £245.82k | £645.27k | £223.88k | £271.03k | £292.52k | |
|
Cyfanswm gwariant | £321.67k | £268.90k | £261.21k | £328.14k | £298.33k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £3.02k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £190.52k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £22.20k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £2.64k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | £429.91k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £268.90k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 17 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 28 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 27 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 27 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 21 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 30 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 28 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 28 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 29 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 29 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEED OF UNION (1932) AND METHODIST CHURCH ACT (1976) ADOPTED 20 SEP 1932
Gwrthrychau elusennol
THE PURPOSES OF THE METHODIST CHURCH ARE AND SHALL BE DEEMED TO HAVE BEEN SINCE THE DATE OF UNION THE ADVANCEMENT OF - (A) THE CHRISTIAN FAITH IN ACCORDANCE WITH THE DOCTRINAL STANDARDS AND THE DISCIPLINE OF THE METHODIST CHURCH; (B) ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY CONNEXIONAL, DISTRICT, CIRCUIT, LOCAL OR OTHER ORGANISATION OF THE METHODIST CHURCH; (C) ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY SOCIETY OR INSTITUTION SUBSIDUARY OR ANCILLARY TO THE METHODIST CHURCH; (D) ANY PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY CHARITY BEING A CHARITY SUBSIDIARY OR ANCILLARY TO THE METHODIST CHURCH.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Emmanuel Church Ecumenical Centre
6 Evesham Walk
Kingfisher Shopping Centre
REDDITCH
Worcestershire
B97 4EX
- Ffôn:
- 0152764897
- E-bost:
- circuitofficebr5@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window