JALALIA JAMME MASJEED ENFIELD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
JJM strives to serve the needs of the local Muslim and wider non-Muslim community.We are committed to a peaceful and prosperous Enfield where communities learn from each other and work together for the common good.We hold the daily five prayers with congregation and organised many community activities such as,school visits,charity fundraising,funeral prayers,weddings,Eid celebrations and much more
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

15 Ymddiriedolwyr
16 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Enfield
Llywodraethu
- 15 Ionawr 2013: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abdul Sattar | Cadeirydd | 02 October 2022 |
|
|
||||
Mohammad Luthful Islam | Ymddiriedolwr | 02 October 2022 |
|
|
||||
Abdul Wahid | Ymddiriedolwr | 02 October 2022 |
|
|
||||
Muhammad Abdul Hannan | Ymddiriedolwr | 02 October 2022 |
|
|
||||
AKBAR KHAN | Ymddiriedolwr | 18 November 2018 |
|
|
||||
JUBAR KHAN | Ymddiriedolwr | 18 November 2018 |
|
|
||||
HA-MIM MUJIB RAHMAN | Ymddiriedolwr | 18 November 2018 |
|
|
||||
JAMAL KHAN | Ymddiriedolwr | 18 November 2018 |
|
|
||||
AKTAR HUSSAIN | Ymddiriedolwr | 18 November 2018 |
|
|||||
Shaheen Uddin | Ymddiriedolwr | 18 November 2018 |
|
|||||
SAYFUR RAHMAN | Ymddiriedolwr | 18 November 2018 |
|
|||||
FOKRUL ISLAM | Ymddiriedolwr | 18 November 2018 |
|
|||||
KAMRUZ ZAMAN | Ymddiriedolwr | 18 November 2018 |
|
|
||||
ABDUL GOFFAR QURESHI | Ymddiriedolwr | 18 November 2018 |
|
|
||||
KAZI ALAMGIR | Ymddiriedolwr | 18 November 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £288.91k | £194.79k | £237.69k | £361.67k | £403.56k | |
|
Cyfanswm gwariant | £191.85k | £142.96k | £156.68k | £201.39k | £256.36k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £16.17k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 29 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 30 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 29 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 29 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 13 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 13 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 31 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 31 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 31 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 31 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 30/04/2000 AS AMENDED ON 25/11/2012 AS AMENDED ON 01/11/2015 AS AMENDED ON 16 APR 2017
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE ISLAMIC RELIGION IN ENFIELD FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC THROUGH THE HOLDING OF PRAYER MEETINGS, LECTURES, PUBLIC CELEBRATION OF RELIGIOUS FESTIVALS SUCH AS RAMADAN, EID, SHOBE-BORAT, SHOBE-KHADDAR, EID-E MILUD-UN-NOBI AND PRODUCING AND/OR DISTRIBUTING LITERATURE ON THE ISLAMIC FAITH TO ENLIGHTEN OTHERS ABOUT ISLAM.
Maes buddion
ENFIELD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
228 HIGH STREET
ENFIELD
EN3 4EZ
- Ffôn:
- 02088044872
- E-bost:
- info@jjme.org
- Gwefan:
-
WWW.JJME.ORG
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window