NORTH KIRKLEES AND MORLEY METHODIST CIRCUIT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provision of regular public acts of worship open to members of church and non members..23 Churches available for prayer, contemplation,pastoral support visiting sick and beareved. We work with schools, youth elderly,supporting socially disadvantaged. Support other charities in both the UK and overseas financially and with prayer. Teaching of christianity through sermons, courses/small groups.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

60 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Dinas Bradford
- Dinas Leeds
- Kirklees
Llywodraethu
- 24 Ionawr 2012: Previously excepted registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
60 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David James Hall | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|||||
Rev David John Barker | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|||||
Victoria Pratt | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Ian Keith Caveen | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Christine Bloom | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Christine Edmond | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Barbara Sutton | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
John Dennis Wilson | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Joanne Margaret Gibson | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Sarah Canning | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Joseph Jones | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Rev Nicholas Cutts | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Christopher James Reece | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Rev Marian Lorraine Olsen | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Joy Ann Mary Coates | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
JEANETTE OLDROYD | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|||||
Rev Alex Yesudas | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Rev Arnold Godfrey Nicholson | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
James Stewart High | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Rev Allyson Leo Henry | Ymddiriedolwr | 01 August 2019 |
|
|||||
Judith Mary Crowther | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
Sylvia June Cordner | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
TREVOR JOHN MARTIN | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|||||
Marsia Brancken | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
Nicola Abbott | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
Antony Curry | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||
Rev Raymond Kipling Coates | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||
Barbara Christine Yelland | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||
JEAN MARGARET WOODS | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||
Annette Elaine Hutchinson | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||
Deacon Janet Linda Miles | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||
PHILIP WETHERILL | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|||||
MARY ELIZABETH GOLDSWORTHY | Ymddiriedolwr | 01 September 2013 |
|
|
||||
Dr Paul Pratt | Ymddiriedolwr | 01 September 2013 |
|
|
||||
Douglas Perry | Ymddiriedolwr | 01 September 2012 |
|
|
||||
Rev Christine Audrey Hawke | Ymddiriedolwr | 01 September 2012 |
|
|||||
MAUREEN WADE | Ymddiriedolwr | 01 September 2012 |
|
|
||||
REVEREND JOHN ANTHONY SANTRY | Ymddiriedolwr | 24 January 2012 |
|
|
||||
ROGER WINTERBURN | Ymddiriedolwr | 24 January 2012 |
|
|
||||
Ian Jeffrey Wilson | Ymddiriedolwr | 24 January 2012 |
|
|
||||
ANDREW JOHN SANTRY | Ymddiriedolwr | 24 January 2012 |
|
|
||||
CAROLINE JANE HOLT | Ymddiriedolwr | 24 January 2012 |
|
|
||||
TERENCE HALLSWORTH | Ymddiriedolwr | 24 January 2012 |
|
|
||||
TERENCE PATTERSON | Ymddiriedolwr | 24 January 2012 |
|
|
||||
SARA LEWIS | Ymddiriedolwr | 24 January 2012 |
|
|
||||
DAVID THORNTON | Ymddiriedolwr | 19 January 2012 |
|
|
||||
MICHAEL HICKS | Ymddiriedolwr | 19 January 2012 |
|
|
||||
ELIZABETH SANDS | Ymddiriedolwr | 19 January 2012 |
|
|
||||
KEITH DIXON | Ymddiriedolwr | 19 January 2012 |
|
|
||||
PETER GRAHAM | Ymddiriedolwr | 19 January 2012 |
|
|
||||
DAVID PATTISON | Ymddiriedolwr | 01 September 2011 |
|
|
||||
JENNIFER ELIZABETH KING | Ymddiriedolwr | 01 September 2011 |
|
|
||||
Susan Lesley Evans | Ymddiriedolwr | 01 September 2011 |
|
|
||||
DOROTHY RYAN | Ymddiriedolwr | 01 September 2011 |
|
|
||||
Linda Margaret Crossley | Ymddiriedolwr | 01 September 2011 |
|
|
||||
HARRY EASTWOOD | Ymddiriedolwr | 01 September 2011 |
|
|
||||
JACK RAYMOND TODD | Ymddiriedolwr | 01 September 2011 |
|
|
||||
Rev John Anthony Santry | Ymddiriedolwr | 01 September 2011 |
|
|
||||
Rev Jane Rosalind Parker | Ymddiriedolwr | 01 September 2011 |
|
|
||||
Rev Keith Martin Pratt | Ymddiriedolwr | 01 September 2011 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £410.29k | £445.59k | £449.00k | £373.87k | £368.90k | |
|
Cyfanswm gwariant | £459.67k | £460.43k | £428.00k | £391.00k | £389.46k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 27 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 27 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 16 Gorffennaf 2023 | 16 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 15 Medi 2023 | 77 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 19 Medi 2022 | 81 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 19 Medi 2022 | 81 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 01 Medi 2021 | 63 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 01 Medi 2021 | 63 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 13 Awst 2020 | 44 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 13 Awst 2020 | 44 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEED OF UNION (1932) AND METHODIST CHURCH ACT (1976) ADOPTED 20 SEP 1932
Gwrthrychau elusennol
THE PURPOSES OF THE METHODIST CHURCH ARE AND SHALL BE DEEMED TO HAVE BEEN SINCE THE DATE OF UNION THE ADVANCEMENT OF - (A) THE CHRISTIAN FAITH IN ACCORDANCE WITH THE DOCTRINAL STANDARDS AND THE DISCIPLINE OF THE METHODIST CHURCH; (B) ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY CONNEXIONAL, DISTRICT, CIRCUIT, LOCAL OR OTHER ORGANISATION OF THE METHODIST CHURCH; (C) ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY SOCIETY OR INSTITUTION SUBSIDUARY OR ANCILLARY TO THE METHODIST CHURCH; (D) ANY PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY CHARITY BEING A CHARITY SUBSIDIARY OR ANCILLARY TO THE METHODIST CHURCH.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Circuit Resource Centre
Batley Methodist Church
Commercial Street
Batley
Batley
West Yor
- Ffôn:
- 01924480382
- E-bost:
- icca24wilsonwra@hotmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window